Bc. PETR FORST
|
Aktivní
|
jednatel |
11.12.2020 |
Adresa: |
37006, 23395729, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Ledenická, 1152, 83 |
|
Bc. PETR FORST
|
Aktivní
|
jednatel |
11.12.2020 |
Adresa: |
37006, 23395729, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Ledenická, 1152, 83, Ledenická 1152/83, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
ROBERT MAREK
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
jednatel |
17.10.2020 |
Adresa: |
37501, 80962297, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí |
|
ROBERT MAREK
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
jednatel |
17.10.2020 |
Adresa: |
37501, 80962297, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Koloděje nad Lužnicí č.ev. 188, 37501 Týn nad Vltavou |
|
ROBERT MAREK
|
Neaktivní
od 17.10.2020
|
jednatel |
12.08.2015 |
Adresa: |
37341, 17597803, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, nám. Čsl. armády, 450 |
|
ROBERT MAREK
|
Neaktivní
od 17.10.2020
|
jednatel |
12.08.2015 |
Adresa: |
37341, 17597803, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, nám. Čsl. armády, 450, nám. Čsl. armády 450, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
ROBERT MAREK
|
Neaktivní
od 12.08.2015
|
jednatel |
20.01.2015 |
Adresa: |
37344, 26011468, Zliv, Zliv, Dolní náměstí, 762 |
|
ROBERT MAREK
|
Neaktivní
od 12.08.2015
|
jednatel |
20.01.2015 |
Adresa: |
37344, 26011468, České Budějovice, Zliv, Zliv, Dolní náměstí, 762, Dolní náměstí 762, 37344 Zliv |
|
Miroslav Roubíček
|
Neaktivní
od 20.01.2015
|
jednatel |
17.06.2005 |
Adresa: |
České Budějovice, České Budějovice, Jindřicha Plachty, 2 |
|
Herbert Schwab
|
Neaktivní
od 20.01.2015
|
jednatel |
17.06.2005 |
Adresa: |
A 5204 Strasswalchen, Fuxpointweg 13 |
|
Kurt Schimmerl
|
Neaktivní
od 20.01.2015
|
jednatel |
17.06.2005 |
Adresa: |
A 5204 Strasswalchen, Meinrad Guggenbichlerstrasse 24 |
|
Miroslav Roubíček
|
Neaktivní
od 20.01.2015
|
jednatel |
17.06.2005 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Miroslav Roubíček
|
Neaktivní
od 17.06.2005
|
jednatel |
18.11.1996 |
Adresa: |
České Budějovice, České Budějovice, Jindřicha Plachty, 2 |
|
Miroslav Roubíček
|
Neaktivní
od 17.06.2005
|
jednatel |
18.11.1996 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Pavel Trhlín
|
Neaktivní
od 18.11.1996
|
společník |
18.10.1991 |
Adresa: |
23406712, České Budějovice, Novohradská, 39 |
|
Miroslav Roubíček
|
Neaktivní
od 18.11.1996
|
společník |
18.10.1991 |
Adresa: |
České Budějovice, Lannova, 4 |
|
Pavel Trhlín
|
Neaktivní
od 18.11.1996
|
společník |
18.10.1991 |
Adresa: |
37008, 23406712, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Novohradská, 764, 39, Novohradská 764/39, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Miroslav Roubíček
|
Neaktivní
od 18.11.1996
|
společník |
18.10.1991 |
Adresa: |
37001, 40173101, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Česká, 4, 59, Česká 4/59, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|