Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | DOPA společnost s ručením omezeným "v likvidaci" |
ICO: | 15821790 |
Registrovaná adresa: | 39301, 8785406, Pelhřimov, Vyskytná, Sedliště, 11, Sedliště 11, 39301 Vyskytná |
Začleněno na: | 22.03.1991 |
Datum ukončení: | 18.11.1996 |
Předmět podnikání: |
1./ Velkoobchodní a maloobchodní prodej papíru, výrobků z papíru a ostatní zboží v rámci uděleného povolení v tuzemsku 2./ Velkoobchodní a maloobchodní prodej papíru, výrobků z papírů a ostatní zboží v rámci uděleného povolení do zahraničí 3./ Zprostředkovatelské činnosti při obchodování 4./ Dopravní činnosti v rámci uděleného povolení
1./ Velkoobchodní a maloobchodní prodej papíru, výrobků z papírua ostatní zboží v rámci uděleného povolení v tuzemsku2./ Velkoobchodní a maloobchodní prodej papíru, výrobků z papírůa ostatní zboží v rámci uděleného povolení do zahraničí3./ Zprostředkovatelské činnosti při obchodování4./ Dopravní činnosti v rámci uděleného povolení
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Pavel Trnka | Neaktivní od 18.11.1996 | 22.03.1991 | |
|
|||
Ivo Štěpán | Neaktivní od 18.11.1996 | 22.03.1991 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Pavel Trnka | Neaktivní od 18.11.1996 | likvidátor | 16.11.1994 |
|
|||
Pavel Trnka | Neaktivní od 18.11.1996 | likvidátor | 16.11.1994 |
|
|||
Pavel Trnka | Neaktivní od 18.11.1996 | prokurista | 22.03.1991 |
|
|||
Ivo Štěpán | Neaktivní od 18.11.1996 | ředitel společnosti | 22.03.1991 |
|
|||
Pavel Trnka | Neaktivní od 18.11.1996 | prokurista | 22.03.1991 |
|
|||
Ivo Štěpán | Neaktivní od 18.11.1996 | ředitel společnosti | 22.03.1991 |
|
Registrační číslo DOPA společnost s ručením omezeným "v likvidaci" je 15821790.
Registrační adresa DOPA společnost s ručením omezeným "v likvidaci" je 39301, 8785406, Pelhřimov, Vyskytná, Sedliště, 11, Sedliště 11, 39301 Vyskytná.
DOPA společnost s ručením omezeným "v likvidaci" byla založena 22.03.1991.