Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | EUROLAT a.s. v likvidaci |
ICO: | 15886506 |
Registrovaná adresa: | 19000, 22508074, Praha, Prosek, Zárybská, 667, 16, Zárybská 667/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
Začleněno na: | 17.04.1991 |
Datum ukončení: | 18.02.2020 |
Předmět podnikání: |
a) nákup a prodej, výroba, montáž a opravy všech materiálů, polotovarů a hotových výrobků, průmyslových instalací, strojů a strojních zařízení, náhradních dílů a všech příslušenství, pokud zvl. předpisy nevyžadují povolení správního orgánu
a) nákup a prodej, výroba, montáž a opravy všech materiálů,polotovarů a hotových výrobků, průmyslových instalací, strojůa strojních zařízení, náhradních dílů a všech příslušenství,pokud zvl. předpisy nevyžadují povolení správního orgánu
d) účast v jiných společnostech materiálovými nebo finančními vklady
d) účast v jiných společnostech materiálovými nebo finančnímivklady
c) všechny operace v průmyslu, obchodě nebo finančnictví,s movitostmi nebo nemovitostmi v ČSFR i zahraničí, kterése týkají přímo předmětu podnikání a všech podobných operací,které doplňují nebo jsou spojeny s realizací přímého předmětupodnikání
b) dovoz, vývoz, příp. tranzit všech výrobků včetně spotřebního zboží a potravin, pokud k dovozu či vývozu není potřeba povolení k zahraničně obchodní činnosti
b) dovoz, vývoz, příp. tranzit všech výrobků včetně spotřebníhozboží a potravin, pokud k dovozu či vývozu není potřeba povoleník zahraničně obchodní činnosti
c) všechny operace v průmyslu, obchodě nebo finančnictví, s movitostmi nebo nemovitostmi v ČSFR i zahraničí, které se týkají přímo předmětu podnikání a všech podobných operací, které doplňují nebo jsou spojeny s realizací přímého předmětu podnikání
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. JIŘÍ ZDĚNOVEC | Neaktivní od 02.01.2018 | člen představenstva | 24.11.2015 |
|
|||
JINDŘICH POŠTA | Neaktivní od 18.02.2020 | předseda představenstva | 24.11.2015 |
|
|||
ing. BOHUMIL KLOUČEK | Neaktivní od 18.02.2020 | místopředseda představenstva | 24.11.2015 |
|
|||
ing. JIŘÍ ZDĚNOVEC | Neaktivní od 02.01.2018 | člen představenstva | 24.11.2015 |
|
|||
JINDŘICH POŠTA | Neaktivní od 18.02.2020 | předseda představenstva | 24.11.2015 |
|
|||
Ing. Bohumil Klouček | Neaktivní od 18.02.2020 | místopředseda představenstva | 24.11.2015 |
|
|||
Jindřich Pošta | Neaktivní od 24.11.2015 | předseda představenstva | 17.04.1991 |
|
|||
Ing. Bohumil Klouček | Neaktivní od 24.11.2015 | místopředseda představenstva | 17.04.1991 |
|
|||
ing. Jiří Zděnovec | Neaktivní od 24.11.2015 | člen představenstva | 17.04.1991 |
|
|||
Jindřich Pošta | Neaktivní od 24.11.2015 | předseda představenstva | 17.04.1991 |
|
|||
Ing. Bohumil Klouček | Neaktivní od 24.11.2015 | místopředseda představenstva | 17.04.1991 |
|
|||
ing. JIŘÍ ZDĚNOVEC | Neaktivní od 24.11.2015 | člen představenstva | 17.04.1991 |
|
Registrační číslo EUROLAT a.s. v likvidaci je 15886506.
Registrační adresa EUROLAT a.s. v likvidaci je 19000, 22508074, Praha, Prosek, Zárybská, 667, 16, Zárybská 667/16, Prosek, 19000 Praha 9.
EUROLAT a.s. v likvidaci byla založena 17.04.1991.