Pavel Plecitý
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
předseda |
25.08.2004 |
Adresa: |
21966834, Praha 4, U družstva Práce, 58 |
|
Ing. Marie Koštová
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
místopředseda |
25.08.2004 |
Adresa: |
21966826, Praha 4, U družstva Práce, 56 |
|
Bohuslav Srb
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen představenstva |
25.08.2004 |
Adresa: |
21966788, Praha 4, U družstva Práce, 48 |
|
Pavel Plecitý
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
předseda |
25.08.2004 |
Adresa: |
14000, 21966834, Praha, Podolí, U družstva Práce, 802, 58, U družstva Práce 802/58, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MARIE KOŠTOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
místopředseda |
25.08.2004 |
Adresa: |
14000, 21966826, Praha, Podolí, U družstva Práce, 801, 56, U družstva Práce 801/56, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Bohuslav Srb
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen představenstva |
25.08.2004 |
Adresa: |
14000, 21966788, Praha, Podolí, U družstva Práce, 797, 48, U družstva Práce 797/48, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Pavel Plecitý
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Předseda |
31.01.2000 |
Adresa: |
21966834, Praha 4, Praha 4, U družstva Práce, 58 |
|
František Šubrt
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Místopředseda |
31.01.2000 |
Adresa: |
21966818, Praha 4, Praha 4, U družstva Práce, 54 |
|
Ing. Bohuslav Srb
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Člen |
31.01.2000 |
Adresa: |
21966788, Praha 4, Praha 4, U družstva Práce, 48 |
|
Pavel Plecitý
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Předseda |
31.01.2000 |
Adresa: |
14000, 21966834, Praha, Podolí, U družstva Práce, 802, 58, U družstva Práce 802/58, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
František Šubrt
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Místopředseda |
31.01.2000 |
Adresa: |
14000, 21966818, Praha, Podolí, U družstva Práce, 800, 54, U družstva Práce 800/54, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Bohuslav Srb
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Člen |
31.01.2000 |
Adresa: |
14000, 21966788, Praha, Podolí, U družstva Práce, 797, 48, U družstva Práce 797/48, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Marie Hübschová
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
Člen |
18.08.1997 |
Adresa: |
21966826, Praha 4, Praha 4, U družstva Práce, 56 |
|
Marie Hübschová
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
Člen |
18.08.1997 |
Adresa: |
14000, 21966826, Praha, Podolí, U družstva Práce, 801, 56, U družstva Práce 801/56, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Bohuslav Srb
|
Neaktivní
od 18.08.1997
|
Člen |
04.04.1996 |
Adresa: |
21966788, Praha 4, U družstva Práce, 48 |
|
Bohuslav Srb
|
Neaktivní
od 18.08.1997
|
Člen |
04.04.1996 |
Adresa: |
14000, 21966788, Praha, Podolí, U družstva Práce, 797, 48, U družstva Práce 797/48, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Peter Voštiar
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
Místopředseda |
25.07.1994 |
Adresa: |
21966826, Praha 4, U družstva Práce, 56 |
|
Peter Voštiar
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
Místopředseda |
25.07.1994 |
Adresa: |
14000, 21966826, Praha, Podolí, U družstva Práce, 801, 56, U družstva Práce 801/56, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Petr Voštiar
|
Neaktivní
od 25.07.1994
|
Místopředseda |
10.06.1994 |
Adresa: |
21966800, Praha 4, U družstva Práce, 52 |
|
Marie Hubschová
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
Člen |
10.06.1994 |
Adresa: |
21966826, Praha 4, U družstva Práce, 56 |
|
JUDr. Miluše Kalinová
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
Předseda |
10.06.1994 |
Adresa: |
21966761, Praha 4, U družstva Práce, 44 |
|
Petr Voštiar
|
Neaktivní
od 25.07.1994
|
Místopředseda |
10.06.1994 |
Adresa: |
14000, 21966800, Praha, Podolí, U družstva Práce, 799, 52, U družstva Práce 799/52, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Marie Hubschová
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
Člen |
10.06.1994 |
Adresa: |
14000, 21966826, Praha, Podolí, U družstva Práce, 801, 56, U družstva Práce 801/56, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Miluše Kalinová
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
Předseda |
10.06.1994 |
Adresa: |
14000, 21966761, Praha, Podolí, U družstva Práce, 795, 44, U družstva Práce 795/44, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Jiří Ježdík
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Předseda |
14.02.1991 |
Adresa: |
21966770, Praha 4, U družstva Práce, 46 |
|
Otakar Tolar
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Místopředseda |
14.02.1991 |
Adresa: |
21966753, Praha 4, U družstva Práce, 42 |
|
JUDr. Miluše Kalinová
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Člen |
14.02.1991 |
Adresa: |
21966761, Praha 4, U družstva Práce, 44 |
|
Bořivoj Klečka
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Člen |
14.02.1991 |
Adresa: |
21966800, Praha 4, U družstva Práce, 52 |
|
Anna Stefanovová
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Člen |
14.02.1991 |
Adresa: |
21966800, Praha 4, U družstva Práce, 52 |
|
Jiří Ježdík
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Předseda |
14.02.1991 |
Adresa: |
14000, 21966770, Praha, Podolí, U družstva Práce, 796, 46, U družstva Práce 796/46, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Otakar Tolar
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Místopředseda |
14.02.1991 |
Adresa: |
14000, 21966753, Praha, Podolí, U družstva Práce, 794, 42, U družstva Práce 794/42, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Miluše Kalinová
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Člen |
14.02.1991 |
Adresa: |
14000, 21966761, Praha, Podolí, U družstva Práce, 795, 44, U družstva Práce 795/44, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Bořivoj Klečka
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Člen |
14.02.1991 |
Adresa: |
14000, 21966800, Praha, Podolí, U družstva Práce, 799, 52, U družstva Práce 799/52, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
ANNA STEFANOVOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Člen |
14.02.1991 |
Adresa: |
14000, 21966800, Praha, Podolí, U družstva Práce, 799, 52, U družstva Práce 799/52, Podolí, 14000 Praha 4 |
|