Mgr. Jan Krčmář
|
Neaktivní
od 24.01.2012
|
vedoucí organizační složky podniku |
06.08.2007 |
Adresa: |
19000, 22508538, Praha 9, Prosek, Jablonecká, 716/7 |
|
Mgr. Jan Krčmář
|
Neaktivní
od 24.01.2012
|
vedoucí organizační složky podniku |
06.08.2007 |
Adresa: |
19000, 22508538, Praha, Prosek, Jablonecká, 716, 7, Jablonecká 716/7, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Dagmar Masopustová
|
Neaktivní
od 06.08.2007
|
vedoucí organizační složky |
04.05.2006 |
Adresa: |
14200, 26000130, Praha 4, Krč, Jalodvorská, 2013/40 |
|
Ing. Dagmar Masopustová
|
Neaktivní
od 06.08.2007
|
vedoucí organizační složky |
04.05.2006 |
Adresa: |
14200, 26000130, Praha, Krč, Jalodvorská, 2013, 40, Jalodvorská 2013/40, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Dagmar Masopustová
|
Neaktivní
od 04.05.2006
|
vedoucí organizační složky |
07.09.2005 |
Adresa: |
14800, 21844470, Praha 4, Chodov, Jarníkova, 1889/11 |
|
Ing. Dagmar Masopustová
|
Neaktivní
od 04.05.2006
|
vedoucí organizační složky |
07.09.2005 |
Adresa: |
14800, 21844470, Praha, Chodov, Jarníkova, 1889, 11, Jarníkova 1889/11, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Petr Hnízdo
|
Neaktivní
od 07.09.2005
|
Vedoucí organizační složky |
25.02.2004 |
Adresa: |
16300, 22247076, Praha 6, Praha 6, Čistovická, 31 |
|
Petr Hnízdo
|
Neaktivní
od 07.09.2005
|
Vedoucí organizační složky |
25.02.2004 |
Adresa: |
16300, 22247076, Praha, Řepy, Čistovická, 387, 31, Čistovická 387/31, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Petr Hnízdo
|
Neaktivní
od 25.02.2004
|
Vedoucí organizační složky |
27.06.2001 |
Adresa: |
16300, 22247076, Praha 6, Praha 6, Čistovická, 31 |
|
Petr Hnízdo
|
Neaktivní
od 25.02.2004
|
Vedoucí organizační složky |
27.06.2001 |
Adresa: |
16300, 22247076, Praha, Řepy, Čistovická, 387, 31, Čistovická 387/31, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Mgr. Lenka Seifterová
|
Neaktivní
od 27.06.2001
|
Vedoucí organizační složky |
08.12.1999 |
Adresa: |
22308636, Praha 7, Praha 7, Veverkova, 9 |
|
Mgr. Lenka Seifterová
|
Neaktivní
od 27.06.2001
|
Vedoucí organizační složky |
08.12.1999 |
Adresa: |
17000, 22308636, Praha, Holešovice, Veverkova, 1229, 9, Veverkova 1229/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. Ota Václavík
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
Vedoucí organizační složky |
10.09.1993 |
Adresa: |
21861056, Praha 4, Budějovická, 14 |
|
Mgr. Ota Václavík
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
Vedoucí organizační složky |
10.09.1993 |
Adresa: |
14000, 21861056, Praha, Krč, Budějovická, 340, 14, Budějovická 340/14, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. František Kouřil
|
Neaktivní
od 10.09.1993
|
ved.org.složky |
08.01.1993 |
Adresa: |
12000, 21755540, Praha 2, Mánesova, 82 |
|
Ing. František Kouřil
|
Neaktivní
od 10.09.1993
|
ved.org.složky |
08.01.1993 |
Adresa: |
12000, 21755540, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1640, 82, Mánesova 1640/82, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|