JAN MRÁZEK
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
53851, 26696509, Chrast, Chrast, Nová Čtvrť, 793 |
|
JAN MRÁZEK
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
53851, 26696509, Chrudim, Chrast, Chrast, Nová Čtvrť, 793, Nová Čtvrť 793, 53851 Chrast |
|
Radek Exner
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
jednatel |
27.10.2005 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha 9, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537 |
|
RADEK EXNER
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
jednatel |
27.10.2005 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537, Podkrkonošská 537, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Pavel Exner
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
Jednatel |
05.09.2005 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha 9, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537 |
|
Michal Exner
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
Jednatel |
05.09.2005 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha 9, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537 |
|
PAVEL EXNER
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
Jednatel |
05.09.2005 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537, Podkrkonošská 537, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
MICHAL EXNER
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
Jednatel |
05.09.2005 |
Adresa: |
19012, 22418725, Praha, Dolní Počernice, Podkrkonošská, 537, Podkrkonošská 537, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Jan Paul
|
Neaktivní
od 05.09.2005
|
jednatel |
07.09.2001 |
Adresa: |
13000, 21787921, Praha 3, Praha 3, Biskupcova, 48 |
|
JAN PAUL
|
Neaktivní
od 05.09.2005
|
jednatel |
07.09.2001 |
Adresa: |
13000, 21787921, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1889, 48, Biskupcova 1889/48, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Vladimír Paul
|
Neaktivní
od 05.09.2005
|
jednatel |
26.04.1999 |
Adresa: |
13000, 21787921, Praha 3, Praha 3, Biskupcova, 48 |
|
Vladimír Paul
|
Neaktivní
od 05.09.2005
|
jednatel |
26.04.1999 |
Adresa: |
13000, 21787921, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1889, 48, Biskupcova 1889/48, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Miroslav Lebeda
|
Neaktivní
od 26.04.1999
|
ředitel |
22.02.1991 |
Adresa: |
16000, 22204920, Praha 6, Na Černé hoře, 4 |
|
Vladimír Paul
|
Neaktivní
od 26.04.1999
|
ředitel |
22.02.1991 |
Adresa: |
13000, 21787921, Praha 3, Biskupcova, 48 |
|
Miroslav Lebeda
|
Neaktivní
od 26.04.1999
|
ředitel |
22.02.1991 |
Adresa: |
16000, 22204920, Praha, Dejvice, Na Černé hoře, 1678, 4, Na Černé hoře 1678/4, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Vladimír Paul
|
Neaktivní
od 26.04.1999
|
ředitel |
22.02.1991 |
Adresa: |
13000, 21787921, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1889, 48, Biskupcova 1889/48, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|