EVA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2022
|
Jednatel |
10.03.2019 |
Adresa: |
58401, 9644717, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, 659 |
|
EVA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2022
|
Jednatel |
10.03.2019 |
Adresa: |
58401, 9644717, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, 659, Havlíčkova 659, 58401 Ledeč nad Sázavou |
|
EVA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2019
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
58401, 9647783, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Stínadla, 1036 |
|
EVA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2019
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
58401, 9647783, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Stínadla, 1036, Stínadla 1036, 58401 Ledeč nad Sázavou |
|
Eva Pavlíčková
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
15.07.1999 |
Adresa: |
9647783, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Stínadla, 1036 |
|
EVA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
15.07.1999 |
Adresa: |
58401, 9647783, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Stínadla, 1036, Stínadla 1036, 58401 Ledeč nad Sázavou |
|
Ing. Drahomír Chvoj
|
Neaktivní
od 15.07.1999
|
jednatel |
08.03.1996 |
Adresa: |
14000, 21866571, Praha 4, Praha 4, Stallichova, 934/5 |
|
Ing. Jaroslav Šmejkal
|
Neaktivní
od 15.07.1999
|
jednatel |
08.03.1996 |
Adresa: |
1436945, Kladno, Kladno, Italská, 2315 |
|
Ing. Drahomír Chvoj
|
Neaktivní
od 15.07.1999
|
jednatel |
08.03.1996 |
Adresa: |
14000, 21866571, Praha, Krč, Stallichova, 934, 5, Stallichova 934/5, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslav Šmejkal
|
Neaktivní
od 15.07.1999
|
jednatel |
08.03.1996 |
Adresa: |
27201, 1436945, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Italská, 2315, Italská 2315, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JUDr Jan Vyhnálek
|
Neaktivní
od 08.03.1996
|
jednatel |
04.11.1993 |
Adresa: |
Praha 9, Bohušovická, 489 |
|
JUDr Jan Vyhnálek
|
Neaktivní
od 08.03.1996
|
jednatel |
04.11.1993 |
Adresa: |
19000, 22517464, Praha, Prosek, Bohušovická, 489, 16, Bohušovická 489/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. Jan Vyhnálek
|
Neaktivní
od 04.11.1993
|
ředitel |
28.03.1991 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Bohušovická, 489 |
|
JUDr. Jan Vyhnálek
|
Neaktivní
od 04.11.1993
|
ředitel |
28.03.1991 |
Adresa: |
19000, 22517464, Praha, Prosek, Bohušovická, 489, 16, Bohušovická 489/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|