Ing. MILAN SIRŮČEK
|
Neaktivní
od 31.12.2018
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
25243, 6539009, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Tovární, 548 |
|
Ing. MILAN SIRŮČEK
|
Neaktivní
od 31.12.2018
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
25243, 6539009, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Tovární, 548, Tovární 548, 25243 Průhonice |
|
Jan Pikart
|
Neaktivní
od 08.08.2005
|
jednatel |
10.09.1999 |
Adresa: |
21946698, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 8 |
|
JAN PIKART
|
Neaktivní
od 08.08.2005
|
jednatel |
10.09.1999 |
Adresa: |
14000, 21946698, Praha, Nusle, Boleslavova, 792, 8, Boleslavova 792/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
František Abbrent
|
Neaktivní
od 26.01.1996
|
jednatel |
17.05.1994 |
Adresa: |
Havlíčkův Brod, Poříč I 499 |
|
Jan Pikard
|
Neaktivní
od 10.09.1999
|
jednatel |
17.05.1994 |
Adresa: |
21946698, Praha 4, Praha 4, Boleslavova, 8 |
|
Jan Pikard
|
Neaktivní
od 10.09.1999
|
jednatel |
17.05.1994 |
Adresa: |
14000, 21946698, Praha, Nusle, Boleslavova, 792, 8, Boleslavova 792/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Milan Sirůček
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
20.03.1992 |
Adresa: |
53000, 7790147, Pardubice, Pardubice, Sakařova, 1440 |
|
Ing. Milan Sirůček
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
20.03.1992 |
Adresa: |
53003, 7790147, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Sakařova, 1440, Sakařova 1440, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Ing. Milan Sirůček
|
Neaktivní
od 20.03.1992
|
Obchodní vedoucí |
26.04.1991 |
Adresa: |
53000, 7790147, Pardubice, Pardubice, Sakařova, 1440 |
|
Ing. Milan Sirůček
|
Neaktivní
od 20.03.1992
|
Obchodní vedoucí |
26.04.1991 |
Adresa: |
53003, 7790147, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Sakařova, 1440, Sakařova 1440, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|