MARTIN HOUDEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.05.2022 |
Adresa: |
25262, 27835561, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Komenského, 916 |
|
LADISLAV BERÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.05.2022 |
Adresa: |
33209, 26515164, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Jezerní, 507 |
|
MARTIN HOUDEK
|
Neaktivní
od 09.07.2024
|
Jednatel |
24.05.2022 |
Adresa: |
25262, 27835561, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Komenského, 916, Komenského 916, 25262 Horoměřice |
|
LADISLAV BERÁNEK
|
Neaktivní
od 09.07.2024
|
Jednatel |
24.05.2022 |
Adresa: |
33209, 26515164, Plzeň-jih, Štěnovice, Štěnovice, Jezerní, 507, Jezerní 507, 33209 Štěnovice |
|
DAVID BLAŽEK
|
Neaktivní
od 24.05.2022
|
jednatel |
24.09.2014 |
Adresa: |
10100, 22659153, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Kodaňská, 432, 15 |
|
DAVID BLAŽEK
|
Neaktivní
od 24.05.2022
|
jednatel |
24.09.2014 |
Adresa: |
10100, 22659153, Praha, Vršovice, Kodaňská, 432, 15, Kodaňská 432/15, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Iva Blažková
|
Neaktivní
od 24.09.2014
|
Jednatel |
05.01.2005 |
Adresa: |
10300, 22717293, Praha 10, Praha 10, Kolovraty, Na Ročkově, 502/27 |
|
Iva Blažková
|
Neaktivní
od 24.09.2014
|
Jednatel |
05.01.2005 |
Adresa: |
10300, 22717293, Praha, Kolovraty, Na Ročkově, 502, 27, Na Ročkově 502/27, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
David Blažek
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
jednatel |
19.07.2001 |
Adresa: |
10300, 22717293, Praha 10, Praha 10, Kolovraty, Na Ročkově, 502/27 |
|
David Blažek
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
jednatel |
19.07.2001 |
Adresa: |
10300, 22717293, Praha, Kolovraty, Na Ročkově, 502, 27, Na Ročkově 502/27, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Martin Sekyra
|
Neaktivní
od 19.07.2001
|
jednatel |
27.12.1999 |
Adresa: |
12000, 21744602, Praha 2, Praha 2, Anglická, 13 |
|
Martin Sekyra
|
Neaktivní
od 19.07.2001
|
jednatel |
27.12.1999 |
Adresa: |
12000, 21744602, Praha, Vinohrady, Anglická, 510, 13, Anglická 510/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Pavel Blažek
|
Neaktivní
od 19.07.2001
|
Jednatel |
27.05.1997 |
Adresa: |
10000, Praha 10-Kolovraty, Na Ročkově, 27 |
|
JUDr. Pavel Blažek
|
Neaktivní
od 19.07.2001
|
Jednatel |
27.05.1997 |
Adresa: |
10300, 22717293, Praha, Kolovraty, Na Ročkově, 502, 27, Na Ročkově 502/27, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Ladislav Beránek
|
Neaktivní
od 20.09.1995
|
Jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
20906528, Cheb, Hálkova, 26 |
|
Ladislav Beránek
|
Neaktivní
od 20.09.1995
|
Jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
35002, 20906528, Cheb, Cheb, Cheb, Hálkova, 1421, 26, Hálkova 1421/26, 35002 Cheb |
|
JUDr. Pavel Blažek
|
Neaktivní
od 27.05.1997
|
Jednatel |
26.11.1992 |
Adresa: |
10000, 22622870, Praha 10, Tejnická, 16 |
|
JUDr. Pavel Blažek
|
Neaktivní
od 27.05.1997
|
Jednatel |
26.11.1992 |
Adresa: |
10000, 22622870, Praha, Strašnice, Tejnická, 1947, 16, Tejnická 1947/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Rudolf Janeček, rozvedený
|
Neaktivní
od 26.11.1992
|
|
25.03.1991 |
Adresa: |
10000, 22628568, Praha 10, Dětská, 33 |
|
JUDr. Pavel Blažek, ženatý
|
Neaktivní
od 26.11.1992
|
|
25.03.1991 |
Adresa: |
10000, 22622870, Praha 10, Tejnická, 16 |
|
Bohumila Salačová
|
Neaktivní
od 26.11.1992
|
|
25.03.1991 |
Adresa: |
12000, 21740372, Praha 2, Belgická, 42/116 |
|
Milan Papík
|
Neaktivní
od 26.11.1992
|
|
25.03.1991 |
Adresa: |
10800, 22590897, Praha 10, Káranská, 511/38 |
|
Rudolf Janeček, rozvedený
|
Neaktivní
od 26.11.1992
|
|
25.03.1991 |
Adresa: |
10000, 22628568, Praha, Strašnice, Dětská, 2447, 33, Dětská 2447/33, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Pavel Blažek, ženatý
|
Neaktivní
od 26.11.1992
|
|
25.03.1991 |
Adresa: |
10000, 22622870, Praha, Strašnice, Tejnická, 1947, 16, Tejnická 1947/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Bohumila Salačová
|
Neaktivní
od 26.11.1992
|
|
25.03.1991 |
Adresa: |
12000, 21740372, Praha, Vinohrady, Belgická, 116, 42, Belgická 116/42, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Milan Papík
|
Neaktivní
od 26.11.1992
|
|
25.03.1991 |
Adresa: |
10800, 22590897, Praha, Malešice, Káranská, 511, 38, Káranská 511/38, Malešice, 10800 Praha 10 |
|