Ing. STANISLAVA BREJCHOVÁ
|
Aktivní
|
Likvidátor |
01.10.2021 |
Adresa: |
25250, 25173766, Praha-západ, Vestec, Vestec, Javorová, 314 |
|
Ing. STANISLAVA BREJCHOVÁ
|
Aktivní
|
Likvidátor |
01.10.2021 |
Adresa: |
25250, 25173766, Praha-západ, Vestec, Vestec, Javorová, 314, Javorová 314, 25250 Vestec |
|
JUDr. JAROSLAV MUDRA
|
Aktivní
|
Likvidátor |
19.09.2016 |
Adresa: |
18200, 22369872, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Slancova, 1262, 2 |
|
JUDr. Jaroslav Mudra
|
Aktivní
|
Likvidátor |
19.09.2016 |
Adresa: |
18200, 22369872, Praha, Kobylisy, Slancova, 1262, 2, Slancova 1262/2, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
ing. KAREL REN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2016 |
Adresa: |
16000, 22715959, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kolejní, 429, 5 |
|
ing. KAREL REN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2016 |
Adresa: |
16000, 22715959, Praha, Dejvice, Kolejní, 429, 5, Kolejní 429/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. STANISLAVA BREJCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
Likvidátor |
19.09.2016 |
Adresa: |
14200, 21892644, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Jílovská, 426, 27 |
|
ing. Stanislava Brejchová
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
Likvidátor |
19.09.2016 |
Adresa: |
14200, 21892644, Praha, Lhotka, Jílovská, 426, 27, Jílovská 426/27, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
ing. KAREL REN
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
16000, 22180699, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Lotyšská, 648, 4 |
|
Ing. Karel Ren
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
16000, 22180699, Praha, Bubeneč, Lotyšská, 648, 4, Lotyšská 648/4, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
ing. Stanislava Brejchová
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Likvidátor |
14.03.1995 |
Adresa: |
21892644, Praha 4, Jílovská, 426 |
|
JUDr. Jaroslav Mudra
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Likvidátor |
14.03.1995 |
Adresa: |
22369872, Praha 8, Slancova, 1262 |
|
ing. Stanislava Brejchová
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Likvidátor |
14.03.1995 |
Adresa: |
14200, 21892644, Praha, Lhotka, Jílovská, 426, 27, Jílovská 426/27, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. Jaroslav Mudra
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Likvidátor |
14.03.1995 |
Adresa: |
18200, 22369872, Praha, Kobylisy, Slancova, 1262, 2, Slancova 1262/2, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
ing. Karel Ren
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
jednatel |
09.04.1991 |
Adresa: |
160 00, Lotyšská 4/648, Praha 6 |
|
ing. Karel Ren
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
jednatel |
09.04.1991 |
Adresa: |
160 00, Lotyšská 4/648, Praha 6, Lotyšská 4/648, Praha 6, 160 00, Česká republika |
|