KATEŘINA KOVANDOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.07.2021 |
Adresa: |
16000, 22195530, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Šárecká, 923, 55 |
|
KATEŘINA KOVANDOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.07.2021 |
Adresa: |
16000, 22195530, Praha, Dejvice, Šárecká, 923, 55, Šárecká 923/55, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. VÁCLAV HOUSKA
|
Neaktivní
od 23.07.2021
|
Jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
14700, 21961549, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na lysině, 267, 15 |
|
Ing. VÁCLAV HOUSKA
|
Neaktivní
od 23.07.2021
|
Jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
14700, 21961549, Praha, Podolí, Na lysině, 267, 15, Na lysině 267/15, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Václav Houska
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
Jednatel |
28.08.2000 |
Adresa: |
Praha 4-Podolí, Na lysině, 15 |
|
ing Věra Nováková
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
jednatel |
28.08.2000 |
Adresa: |
22368663, Praha 8, Praha 8, Famfulíkova, 1143/13 |
|
Ing. VÁCLAV HOUSKA
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
Jednatel |
28.08.2000 |
Adresa: |
14700, 21961549, Praha, Podolí, Na lysině, 267, 15, Na lysině 267/15, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
ing Věra Nováková
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
jednatel |
28.08.2000 |
Adresa: |
18200, 22368663, Praha, Kobylisy, Famfulíkova, 1143, 13, Famfulíkova 1143/13, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Pavel Kos
|
Neaktivní
od 28.08.2000
|
Jednatel |
11.09.1995 |
Adresa: |
22686622, Praha 10, Jabloňová, 102 |
|
Ing. PAVEL KOS
|
Neaktivní
od 28.08.2000
|
Jednatel |
11.09.1995 |
Adresa: |
10600, 22686622, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2882, 102, Jabloňová 2882/102, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Jana Reichelová
|
Neaktivní
od 11.09.1995
|
Jednatel |
27.07.1994 |
Adresa: |
22028862, Praha 5, Slávy Horníka, 1022/16 |
|
Ing. Petr Ryboň
|
Neaktivní
od 11.09.1995
|
jednatel |
27.07.1994 |
Adresa: |
22626328, Praha 10, Křenická, 2253/11 |
|
Ing. Jana Reichelová
|
Neaktivní
od 11.09.1995
|
Jednatel |
27.07.1994 |
Adresa: |
15000, 22028862, Praha, Košíře, Slávy Horníka, 1022, 16, Slávy Horníka 1022/16, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Petr Ryboň
|
Neaktivní
od 11.09.1995
|
jednatel |
27.07.1994 |
Adresa: |
10000, 22626328, Praha, Strašnice, Křenická, 2253, 11, Křenická 2253/11, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
.
|
Neaktivní
od 27.07.1994
|
|
18.04.1991 |
|
.
|
Neaktivní
od 27.07.1994
|
|
18.04.1991 |
Adresa: |
., ., Česká republika |
|