PAVEL HANUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
14200, 21902020, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Přírodní, 653, 8 |
|
PAVEL HANUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
14200, 21902020, Praha, Libuš, Přírodní, 653, 8, Přírodní 653/8, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
doc.MUDr. MIROSLAV HANUŠ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
16000, 22185348, Praha 6, Bubeneč, Juárezova, 1071, 17 |
|
doc.MUDr. MIROSLAV HANUŠ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
16000, 22185348, Praha, Bubeneč, Juárezova, 1071, 17, Juárezova 1071/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Doc.MUDr. Miroslav Hanuš
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
05.04.1993 |
Adresa: |
Praha 6, Juarezova, 17 |
|
doc.MUDr. MIROSLAV HANUŠ
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
05.04.1993 |
Adresa: |
16000, 22185348, Praha, Bubeneč, Juárezova, 1071, 17, Juárezova 1071/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Karel Hůlka
|
Neaktivní
od 27.04.1994
|
jednatel |
30.05.1991 |
Adresa: |
21954054, Praha 4, Pod pramenem, 1 |
|
Pavel Hanuš
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
jednatel |
30.05.1991 |
Adresa: |
21870381, Praha 4, V Štíhlách, 1311 |
|
Karel Hůlka
|
Neaktivní
od 27.04.1994
|
jednatel |
30.05.1991 |
Adresa: |
14000, 21954054, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1606, 1, Pod pramenem 1606/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Pavel Hanuš
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
jednatel |
30.05.1991 |
Adresa: |
14200, 21870381, Praha, Krč, V Štíhlách, 1311, 3, V Štíhlách 1311/3, Krč, 14200 Praha 4 |
|