Bc. TOMÁŠ KRACÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.07.2024 |
Adresa: |
60200, 19173989, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 737, 19a, Mášova 737/19a, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. PAVEL BARTOŇ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.06.2023 |
Adresa: |
68001, 42852480, Blansko, Boskovice, Boskovice, Na Výsluní, 2492, 13, Na Výsluní 2492/13, 68001 Boskovice |
|
Bc. PETR BINKO
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
06.06.2023 |
Adresa: |
79601, 24824763, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Jezdecká, 1897, 4, Jezdecká 1897/4, 79601 Prostějov |
|
HELENA ČERVENÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.06.2023 |
Adresa: |
19800, 22423842, Praha, Hloubětín, Kyjská, 437, 7, Kyjská 437/7, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. MARTA JURÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.07.2019 |
Adresa: |
79601, 25199846, Prostějov, Prostějov, Prostějov, nám. Edmunda Husserla, 1624, 17 |
|
Ing. PAVEL BARTOŇ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.11.2018 |
Adresa: |
68001, 42852480, Blansko, Boskovice, Boskovice, Na Výsluní, 2492, 13 |
|
Bc. PETR BINKO
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.11.2018 |
Adresa: |
79601, 24824763, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Jezdecká, 1897, 4 |
|
Mgr. MARTA JURÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2024
|
člen představenstva |
24.07.2019 |
Adresa: |
79601, 25199846, Prostějov, Prostějov, Prostějov, nám. Edmunda Husserla, 1624, 17, nám. Edmunda Husserla 1624/17, 79601 Prostějov |
|
Ing. PAVEL BARTOŇ
|
Neaktivní
od 06.06.2023
|
předseda představenstva |
02.11.2018 |
Adresa: |
68001, 42852480, Blansko, Boskovice, Boskovice, Na Výsluní, 2492, 13, Na Výsluní 2492/13, 68001 Boskovice |
|
Bc. PETR BINKO
|
Neaktivní
od 06.06.2023
|
místopředseda představenstva |
02.11.2018 |
Adresa: |
79601, 24824763, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Jezdecká, 1897, 4, Jezdecká 1897/4, 79601 Prostějov |
|
PETR BINKO
|
Neaktivní
od 02.11.2018
|
předseda představenstva |
15.08.2018 |
Adresa: |
79601, 24824763, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Jezdecká, 1897, 4 |
|
PAVEL BARTOŇ
|
Neaktivní
od 02.11.2018
|
místopředseda představenstva |
15.08.2018 |
Adresa: |
68001, 42852480, Blansko, Boskovice, Boskovice, Na Výsluní, 2492, 13 |
|
Ing. MICHAL MEDEK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
15.08.2018 |
Adresa: |
79601, 26733897, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Atletická, 4458, 11 |
|
Petr Binko
|
Neaktivní
od 02.11.2018
|
předseda představenstva |
15.08.2018 |
Adresa: |
79601, 24824763, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Jezdecká, 1897, 4, Jezdecká 1897/4, 79601 Prostějov |
|
PAVEL BARTOŇ
|
Neaktivní
od 02.11.2018
|
místopředseda představenstva |
15.08.2018 |
Adresa: |
68001, 42852480, Blansko, Boskovice, Boskovice, Na Výsluní, 2492, 13, Na Výsluní 2492/13, 68001 Boskovice |
|
Ing. MICHAL MEDEK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
15.08.2018 |
Adresa: |
79601, 26733897, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Atletická, 4458, 11, Atletická 4458/11, 79601 Prostějov |
|
EMILIE HNÍZDILOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
předseda představenstva |
29.08.2013 |
Adresa: |
79601, 24823414, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 1768, 43 |
|
LADISLAV BARTOŇ
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
místopředseda představenstva |
29.08.2013 |
Adresa: |
79841, 26332159, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Nová, 881 |
|
OLDŘICH MEDEK
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
člen představenstva |
29.08.2013 |
Adresa: |
79601, 25339966, Prostějov, Prostějov, Olympijská, 4268, 11 |
|
EMILIE HNÍZDILOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
předseda představenstva |
29.08.2013 |
Adresa: |
79601, 24823414, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 1768, 43, Dobrovského 1768/43, 79601 Prostějov |
|
LADISLAV BARTOŇ
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
místopředseda představenstva |
29.08.2013 |
Adresa: |
79841, 26332159, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Nová, 881, Nová 881, 79841 Kostelec na Hané |
|
Oldřich Medek
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
člen představenstva |
29.08.2013 |
Adresa: |
79601, 25339966, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Olympijská, 4268, 11, Olympijská 4268/11, 79601 Prostějov |
|
Ing. Emilie Hnízdilová
|
Neaktivní
od 29.08.2013
|
předseda představenstva |
06.01.2012 |
Adresa: |
79601, 24823414, Prostějov, Dobrovského, 1768, 43 |
|
Ing. Ladislav Bartoň
|
Neaktivní
od 29.08.2013
|
místopředseda představenstva |
06.01.2012 |
Adresa: |
79841, 26332159, Kostelec na Hané, Nová, 881 |
|
Oldřich Medek
|
Neaktivní
od 29.08.2013
|
člen představenstva |
06.01.2012 |
Adresa: |
79601, 25339966, Prostějov, Olympijská, 4268, 11 |
|
Ing. EMILIE HNÍZDILOVÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2013
|
předseda představenstva |
06.01.2012 |
Adresa: |
79601, 24823414, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 1768, 43, Dobrovského 1768/43, 79601 Prostějov |
|
Ing. LADISLAV BARTOŇ
|
Neaktivní
od 29.08.2013
|
místopředseda představenstva |
06.01.2012 |
Adresa: |
79841, 26332159, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Nová, 881, Nová 881, 79841 Kostelec na Hané |
|
Oldřich Medek
|
Neaktivní
od 29.08.2013
|
člen představenstva |
06.01.2012 |
Adresa: |
79601, 25339966, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Olympijská, 4268, 11, Olympijská 4268/11, 79601 Prostějov |
|
Oldřich Medek
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
člen představenstva |
14.12.2011 |
Adresa: |
24834815, Prostějov, Prostějov, Vrlova, 20 |
|
Oldřich Medek
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
člen představenstva |
14.12.2011 |
Adresa: |
79601, 24834815, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vrlova, 2826, 20, Vrlova 2826/20, 79601 Prostějov |
|
Ing. Ladislav Bartoň
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
místopředseda představenstva |
20.03.2009 |
Adresa: |
79841, 26332159, Kostelec na Hané, Nová, 881 |
|
Ing. LADISLAV BARTOŇ
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
místopředseda představenstva |
20.03.2009 |
Adresa: |
79841, 26332159, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Nová, 881, Nová 881, 79841 Kostelec na Hané |
|
Oldřich Medek
|
Neaktivní
od 14.12.2011
|
člen představenstva |
08.03.1999 |
Adresa: |
24834815, Prostějov, Prostějov, Vrlova, 20 |
|
Oldřich Medek
|
Neaktivní
od 14.12.2011
|
člen představenstva |
08.03.1999 |
Adresa: |
79601, 24834815, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vrlova, 2826, 20, Vrlova 2826/20, 79601 Prostějov |
|
Ing. Emílie Hnízdilová
|
Neaktivní
od 07.09.1998
|
předseda představenstva |
07.09.1998 |
Adresa: |
24823414, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 43 |
|
Ing. Roman Hauerland
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
člen představenstva |
07.09.1998 |
Adresa: |
13694014, Kyjov, tř.Komenského, 603 |
|
Ing. Emilie Hnízdilová
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
předseda představenstva |
07.09.1998 |
Adresa: |
24823414, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 43 |
|
Ing. Emílie Hnízdilová
|
Neaktivní
od 07.09.1998
|
předseda představenstva |
07.09.1998 |
Adresa: |
79601, 24823414, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 1768, 43, Dobrovského 1768/43, 79601 Prostějov |
|
Ing. Roman Hauerland
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
člen představenstva |
07.09.1998 |
Adresa: |
69701, 13694014, Hodonín, Kyjov, Kyjov, třída Komenského, 603, 48, třída Komenského 603/48, 69701 Kyjov |
|
Ing. EMILIE HNÍZDILOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
předseda představenstva |
07.09.1998 |
Adresa: |
79601, 24823414, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 1768, 43, Dobrovského 1768/43, 79601 Prostějov |
|
Ing. Roman Hauerland
|
Neaktivní
od 07.09.1998
|
předseda představenstva |
03.03.1997 |
Adresa: |
13694014, Kyjov, tř. Komenského, 603 |
|
Ing. Emílie Hnízdilová
|
Neaktivní
od 07.09.1998
|
členka představenstva |
03.03.1997 |
Adresa: |
24823414, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 43 |
|
Ing. Ladislav Bartoň
|
Neaktivní
od 20.03.2009
|
místopředseda představenstva |
03.03.1997 |
Adresa: |
24284980, Vsetín, Valašské Meziříčí, Havlíčkova, 1192 |
|
Ing. Roman Hauerland
|
Neaktivní
od 07.09.1998
|
předseda představenstva |
03.03.1997 |
Adresa: |
69701, 13694014, Hodonín, Kyjov, Kyjov, třída Komenského, 603, 48, třída Komenského 603/48, 69701 Kyjov |
|
Ing. Emílie Hnízdilová
|
Neaktivní
od 07.09.1998
|
členka představenstva |
03.03.1997 |
Adresa: |
79601, 24823414, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 1768, 43, Dobrovského 1768/43, 79601 Prostějov |
|
Ing. Ladislav Bartoň
|
Neaktivní
od 20.03.2009
|
místopředseda představenstva |
03.03.1997 |
Adresa: |
75701, 24284980, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Havlíčkova, 1192, Havlíčkova 1192, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Roman Hauerland
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
předseda představenstva |
26.08.1996 |
Adresa: |
13694014, Kyjov, tř. Komenského, 603 |
|
Ing. Ladislav Bartoň
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
místopředseda představenstva |
26.08.1996 |
Adresa: |
24284980, Vsetín, Valašské Meziříčí, Havlíčkova, 1192 |
|
Ing. Emílie Hnízdilová
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
členka představenstva |
26.08.1996 |
Adresa: |
24823414, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 43 |
|
Ing. Roman Hauerland
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
předseda představenstva |
26.08.1996 |
Adresa: |
69701, 13694014, Hodonín, Kyjov, Kyjov, třída Komenského, 603, 48, třída Komenského 603/48, 69701 Kyjov |
|
Ing. Ladislav Bartoň
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
místopředseda představenstva |
26.08.1996 |
Adresa: |
75701, 24284980, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Havlíčkova, 1192, Havlíčkova 1192, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Emílie Hnízdilová
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
členka představenstva |
26.08.1996 |
Adresa: |
79601, 24823414, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dobrovského, 1768, 43, Dobrovského 1768/43, 79601 Prostějov |
|
ing. Jiří Vejmelka
|
Neaktivní
od 26.08.1996
|
člen představenstva |
22.11.1995 |
Adresa: |
Praha 4 - Modřany, Petržílova 3307 |
|
Ing. Jiří Vejmelka
|
Neaktivní
od 26.08.1996
|
člen představenstva |
22.11.1995 |
Adresa: |
14300, 21939616, Praha, Modřany, Petržílova, 3307, 25, Petržílova 3307/25, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ing. Ladislav Bartoň
|
Neaktivní
od 26.08.1996
|
předseda představenstva |
12.05.1995 |
Adresa: |
24284980, Valašské Meziříčí, Havlíčkova, 1192 |
|
ing. Josef Berka
|
Neaktivní
od 26.08.1996
|
místopředseda představenstva |
12.05.1995 |
Adresa: |
13697099, Kyjov, Bezručova, 911 |
|
ing. Roman Hauerland
|
Neaktivní
od 26.08.1996
|
člen představenstva |
12.05.1995 |
Adresa: |
13638394, Vracov, Okružní, 1542 |
|
ing. Roman Hauerland
|
Neaktivní
od 26.08.1996
|
člen představenstva |
12.05.1995 |
Adresa: |
69642, 13638394, Hodonín, Vracov, Vracov, Okružní, 1542, Okružní 1542, 69642 Vracov |
|
Ing. Ladislav Bartoň
|
Neaktivní
od 26.08.1996
|
předseda představenstva |
12.05.1995 |
Adresa: |
75701, 24284980, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Havlíčkova, 1192, Havlíčkova 1192, 75701 Valašské Meziříčí |
|
ing. Josef Berka
|
Neaktivní
od 26.08.1996
|
místopředseda představenstva |
12.05.1995 |
Adresa: |
69701, 13697099, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Bezručova, 911, 1, Bezručova 911/1, 69701 Kyjov |
|
ing. Jiří Vejmelka
|
Neaktivní
od 22.11.1995
|
místopředseda představenstva |
30.03.1994 |
Adresa: |
Praha 4 - Modřany, Petržílova 3307 |
|
Ing. Ivan Matějovský
|
Neaktivní
od 26.08.1996
|
člen představenstva |
30.03.1994 |
Adresa: |
22621784, Praha 10, Sečská, 23 |
|
Ing. Jiří Vejmelka
|
Neaktivní
od 22.11.1995
|
místopředseda představenstva |
30.03.1994 |
Adresa: |
14300, 21939616, Praha, Modřany, Petržílova, 3307, 25, Petržílova 3307/25, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. IVAN MATĚJOVSKÝ
|
Neaktivní
od 26.08.1996
|
člen představenstva |
30.03.1994 |
Adresa: |
10000, 22621784, Praha, Strašnice, Sečská, 1853, 23, Sečská 1853/23, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ing. Miroslav Rosenberger
|
Neaktivní
od 30.03.1994
|
místopředseda představenstva |
19.10.1993 |
Adresa: |
13700880, Kyjov, Brandlova, 1300 |
|
Vladimír C h ý s k ý, prom. práv.
|
Neaktivní
od 30.03.1994
|
člen představenstva |
19.10.1993 |
Adresa: |
13689215, Kyjov, Brandlova, 94 |
|
Vlastimil Kubín
|
Neaktivní
od 12.05.1995
|
předseda představenstva |
19.10.1993 |
Adresa: |
1884051, Jaroměřice, 121 |
|
ing. Miroslav Rosenberger
|
Neaktivní
od 30.03.1994
|
místopředseda představenstva |
19.10.1993 |
Adresa: |
69701, 13700880, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Brandlova, 1300, 87, Brandlova 1300/87, 69701 Kyjov |
|
Vladimír C h ý s k ý, prom. práv.
|
Neaktivní
od 30.03.1994
|
člen představenstva |
19.10.1993 |
Adresa: |
69701, 13689215, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Brandlova, 94, 5, Brandlova 94/5, 69701 Kyjov |
|
Vlastimil Kubín
|
Neaktivní
od 12.05.1995
|
předseda představenstva |
19.10.1993 |
Adresa: |
56944, 1884051, Svitavy, Jaroměřice, Jaroměřice, 121, č.p. 121, 56944 Jaroměřice |
|
Vladimír Chýský
|
Neaktivní
od 19.10.1993
|
Představenstvo |
01.07.1991 |
Adresa: |
13689215, Kyjov, Brandlova, 94 |
|
Ing. Miroslav Rosenberg
|
Neaktivní
od 19.10.1993
|
|
01.07.1991 |
Adresa: |
13700880, Kyjov, Brandlova, 1300 |
|
Vladimír Chýský
|
Neaktivní
od 19.10.1993
|
Představenstvo |
01.07.1991 |
Adresa: |
69701, 13689215, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Brandlova, 94, 5, Brandlova 94/5, 69701 Kyjov |
|
Ing. Miroslav Rosenberg
|
Neaktivní
od 19.10.1993
|
|
01.07.1991 |
Adresa: |
69701, 13700880, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Brandlova, 1300, 87, Brandlova 1300/87, 69701 Kyjov |
|