Mgr. Karel Rosendorf
|
Neaktivní
od 20.04.2010
|
likvidátor |
23.03.1998 |
Adresa: |
24044547, Brno-venkov, Ivančice, Luční, 6 |
|
Mgr. Karel Rosendorf
|
Neaktivní
od 20.04.2010
|
likvidátor |
23.03.1998 |
Adresa: |
66491, 24044547, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 992, 6, Luční 992/6, 66491 Ivančice |
|
Mgr. Jiří Bačkovský
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
likvidátor |
13.02.1996 |
Adresa: |
3, Brno-město, Brno, Dvorská, 84 |
|
Mgr. Karel Rosendorf
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
likvidátor |
13.02.1996 |
Adresa: |
24044547, Brno-venkov, Ivančice, Luční, 6 |
|
Mgr. Antonín Patloka
|
Neaktivní
od 23.03.1998
|
likvidátor |
13.02.1996 |
Adresa: |
19124945, Brno-město, Brno, Vídeňská, 44 |
|
Mgr. Jiří Bačkovský
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
likvidátor |
13.02.1996 |
Adresa: |
84, Brno-město, Brno, Dvorská, Dvorská 84, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
Mgr. Karel Rosendorf
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
likvidátor |
13.02.1996 |
Adresa: |
66491, 24044547, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 992, 6, Luční 992/6, 66491 Ivančice |
|
Mgr. Antonín Patloka
|
Neaktivní
od 23.03.1998
|
likvidátor |
13.02.1996 |
Adresa: |
63900, 19124945, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 257, 44, Vídeňská 257/44, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ladislav Kišš
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 231 |
|
Jan Koubek
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 68 |
|
Josef Koubek
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 233 |
|
Karel Kvapil
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 253 |
|
Miloslav Macek
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 58 |
|
Štěpánka Pazderová
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 151 |
|
Helena Slouková
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 166 |
|
Petr Valášek
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 162 |
|
Marie Zapulová
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 5 |
|
Ladislav Kišš
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
231, Břeclav, Ivaň, Ivaň 231, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Jan Koubek
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
68, Břeclav, Ivaň, Ivaň 68, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Josef Koubek
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
233, Břeclav, Ivaň, Ivaň 233, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Karel Kvapil
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
253, Břeclav, Ivaň, Ivaň 253, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Miloslav Macek
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
58, Břeclav, Ivaň, Ivaň 58, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Štěpánka Pazderová
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
151, Břeclav, Ivaň, Ivaň 151, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Helena Slouková
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
166, Břeclav, Ivaň, Ivaň 166, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Petr Valášek
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
162, Břeclav, Ivaň, Ivaň 162, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Marie Zapulová
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen |
16.07.1993 |
Adresa: |
5, Břeclav, Ivaň, Ivaň 5, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Ing. Václav Koubek
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
předseda |
28.03.1991 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 88 |
|
Pavel Šťastný
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
místopředseda |
28.03.1991 |
Adresa: |
1, Břeclav, Ivaň, 254 |
|
Ing. Václav Koubek
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
předseda |
28.03.1991 |
Adresa: |
88, Břeclav, Ivaň, Ivaň 88, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Pavel Šťastný
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
místopředseda |
28.03.1991 |
Adresa: |
254, Břeclav, Ivaň, Ivaň 254, okres: Břeclav, Česká republika |
|