Ing. MICHAL NEČAS
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2016 |
Adresa: |
50002, 23891301, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Albertova, 826, 20 |
|
Ing. MICHAL NEČAS
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2016 |
Adresa: |
50002, 23891301, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Albertova, 826, 20, Albertova 826/20, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. PAVEL GREGOR
|
Aktivní
|
jednatel |
31.12.2013 |
Adresa: |
50801, 17555400, Hořice, Hořice, Čsl. armády, 2124 |
|
Ing. PAVEL GREGOR
|
Aktivní
|
jednatel |
31.12.2013 |
Adresa: |
50801, 17555400, Jičín, Hořice, Hořice, Čsl. armády, 2124, Čsl. armády 2124, 50801 Hořice |
|
Ing. Pavel Gregor
|
Neaktivní
od 31.12.2013
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
50801, Hořice, Čs. armády, 2124 |
|
Ing. Michal Nečas
|
Neaktivní
od 07.08.2016
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
63500, 19318685, Brno, Bystrc, Teyschlova, 1 |
|
Ing. PAVEL GREGOR
|
Neaktivní
od 31.12.2013
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
50801, 17555400, Jičín, Hořice, Hořice, Čsl. armády, 2124, Čsl. armády 2124, 50801 Hořice |
|
Ing. Michal Nečas
|
Neaktivní
od 07.08.2016
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
63500, 19318685, Brno-město, Brno, Bystrc, Teyschlova, 1118, 1, Teyschlova 1118/1, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Miroslava Smolová
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
Jednatel |
27.05.1999 |
Adresa: |
18200, Praha -Březiněves, V lánech, 153 |
|
Ing. Miroslava Smolová
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
Jednatel |
27.05.1999 |
Adresa: |
18200, 22325867, Praha, Březiněves, V lánech, 153, 16, V lánech 153/16, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Radek Zádrapa
|
Neaktivní
od 27.05.1999
|
Jednatel |
16.07.1997 |
|
Ing. Radek Zádrapa
|
Neaktivní
od 27.05.1999
|
Jednatel |
16.07.1997 |
Adresa: |
Karolina 43, Karolina 43, Česká republika |
|
Ing. Pavel Viceník
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
Jednatel |
10.08.1992 |
Adresa: |
25001, Brandýs nad Labem, U nádraží, 1497 |
|
Ing. Martin Smola
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
Jednatel |
10.08.1992 |
Adresa: |
18200, 22325867, Praha 8, V Lánech, 153 |
|
Ing. Pavel Viceník
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
Jednatel |
10.08.1992 |
Adresa: |
1497, Brandýs nad Labem, U nádraží, 25001, U nádraží 1497, 25001 Brandýs nad Labem, Česká republika |
|
Ing. Martin Smola
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
Jednatel |
10.08.1992 |
Adresa: |
18200, 22325867, Praha, Březiněves, V lánech, 153, 16, V lánech 153/16, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
Dipl.Ing.Dr. Karl Schechtner
|
Neaktivní
od 10.08.1992
|
jednatel-ředitel |
16.12.1991 |
Adresa: |
Rakousko, Spital am Semmering, Jauern 8 |
|
Dipl.Ing.Dr. Karl Schechtner
|
Neaktivní
od 10.08.1992
|
jednatel-ředitel |
16.12.1991 |
Adresa: |
Rakousko, Spital am Semmering, Jauern 8, Spital am Semmering, Jauern 8, Rakousko, Česká republika |
|