Jaroslav Maša
|
Neaktivní
od 25.01.2008
|
jednatel |
01.10.1996 |
Adresa: |
24068861, Rosice, Komenského nám., 623 |
|
Jaroslav Maša
|
Neaktivní
od 25.01.2008
|
jednatel |
01.10.1996 |
Adresa: |
66501, 24068861, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Komenského náměstí, 623, Komenského náměstí 623, 66501 Rosice |
|
Zdeněk Kittler
|
Neaktivní
od 01.10.1996
|
jednatel |
19.06.1996 |
Adresa: |
16936370, Semily, Podmoklice, Pod černým mostem, 488 |
|
Zdeněk Kittler
|
Neaktivní
od 01.10.1996
|
jednatel |
19.06.1996 |
Adresa: |
51301, 16936370, Semily, Semily, Podmoklice, Pod Černým mostem, 488, Pod Černým mostem 488, Podmoklice, 51301 Semily |
|
Jaroslav Maša
|
Neaktivní
od 19.06.1996
|
jednatel |
22.01.1996 |
Adresa: |
24068861, Rosice, Komenského nám., 623 |
|
Jaroslav Maša
|
Neaktivní
od 19.06.1996
|
jednatel |
22.01.1996 |
Adresa: |
66501, 24068861, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Komenského náměstí, 623, Komenského náměstí 623, 66501 Rosice |
|
Josef Chlíbek
|
Neaktivní
od 22.01.1996
|
jednatel |
03.03.1995 |
Adresa: |
50002, 1, Hradec Králové 2, Jungmannova, 1438 |
|
Josef Chlíbek
|
Neaktivní
od 22.01.1996
|
jednatel |
03.03.1995 |
Adresa: |
50002, 23897392, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1438, 33, Jungmannova 1438/33, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Radek Svoboda
|
Neaktivní
od 22.01.1996
|
jednatel |
16.11.1994 |
Adresa: |
54701, 7446373, Náchod, Raisova, 676 |
|
Radek Svoboda
|
Neaktivní
od 22.01.1996
|
jednatel |
16.11.1994 |
Adresa: |
54701, 7446373, Náchod, Náchod, Náchod, Raisova, 676, Raisova 676, 54701 Náchod |
|
Kamil Zoth
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
25083, 14589435, Škvorec, Tyršova, 78 |
|
Irena Zothová
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
25083, 14589435, Škvorec, Tyršova, 78 |
|
Luděk Zoth
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
25083, 4, Škvorec, Havlíčkova, 287 |
|
Aleš Zoth
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
13000, 21793697, Praha 3, Koněvova, 180 |
|
Kamil Zoth
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
14200, 21851565, Praha 4, Kamýk, Zimova, 622 |
|
Kamil Zoth
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
25083, 14589435, Praha-východ, Škvorec, Škvorec, Tyršova, 78, Tyršova 78, 25083 Škvorec |
|
Irena Zothová
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
25083, 14589435, Praha-východ, Škvorec, Škvorec, Tyršova, 78, Tyršova 78, 25083 Škvorec |
|
Luděk Zoth
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
287, Škvorec, Havlíčkova, 25083, Havlíčkova 287, 25083 Škvorec, Česká republika |
|
Aleš Zoth
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
13000, 21793697, Praha, Žižkov, Koněvova, 2398, 180, Koněvova 2398/180, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Kamil Zoth
|
Neaktivní
od 16.11.1994
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
14200, 21851565, Praha, Kamýk, Zimova, 622, 9, Zimova 622/9, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Kamil Zoth
|
Neaktivní
od 10.03.1994
|
společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
25083, 14589435, Škvorec, Tyršova, 78 |
|
Irena Zothová
|
Neaktivní
od 10.03.1994
|
společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
25083, 14589435, Škvorec, Tyršova, 78 |
|
Luděk Zoth
|
Neaktivní
od 10.03.1994
|
společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
17000, 999999999, Praha 7, Kostelní, 24 |
|
Aleš Zoth
|
Neaktivní
od 10.03.1994
|
společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
13000, 21793697, Praha 3, Koněvova, 180 |
|
Kamil Zoth
|
Neaktivní
od 10.03.1994
|
společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
14200, 21851565, Praha 4, Kamýk, Zimova, 622 |
|
Kamil Zoth
|
Neaktivní
od 10.03.1994
|
společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
25083, 14589435, Praha-východ, Škvorec, Škvorec, Tyršova, 78, Tyršova 78, 25083 Škvorec |
|
Irena Zothová
|
Neaktivní
od 10.03.1994
|
společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
25083, 14589435, Praha-východ, Škvorec, Škvorec, Tyršova, 78, Tyršova 78, 25083 Škvorec |
|
Luděk Zoth
|
Neaktivní
od 10.03.1994
|
společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
24, Praha 7, Kostelní, 17000, Kostelní 24, 17000 Praha 7, Česká republika |
|
Aleš Zoth
|
Neaktivní
od 10.03.1994
|
společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
13000, 21793697, Praha, Žižkov, Koněvova, 2398, 180, Koněvova 2398/180, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Kamil Zoth
|
Neaktivní
od 10.03.1994
|
společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
14200, 21851565, Praha, Kamýk, Zimova, 622, 9, Zimova 622/9, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|