Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | BYSPOL spol. s r.o. |
ICO: | 16628993 |
Registrovaná adresa: | 73995, 12464023, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 417, č.p. 417, 73995 Bystřice |
Začleněno na: | 26.06.1991 |
Datum ukončení: | 01.05.2004 |
Předmět podnikání: |
hostinská činnost
zemědělská a lesní výroba
mechanické úpravy na zakázku nebo na smluvním základě
silniční motorová doprava
řezání dřeva na pile, hoblování a impregnace dřeva
zrostředkování obchodu
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
výroba bot
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Josef Tvrdý | Neaktivní od 01.05.2004 | 30.04.1992 | |
|
|||
Ing. Jan Wilczek | Neaktivní od 01.05.2004 | 26.06.1991 | |
|
|||
Jan Pilch | Neaktivní od 01.05.2004 | 26.06.1991 | |
|
|||
Helena Bártová | Neaktivní od 01.05.2004 | 26.06.1991 | |
|
|||
Jan Kotas | Neaktivní od 01.05.2004 | 26.06.1991 | |
|
|||
Emilie Kominářová | Neaktivní od 01.05.2004 | 26.06.1991 | |
|
|||
Alena Szymeczková | Neaktivní od 01.05.2004 | 26.06.1991 | |
|
|||
Vladislav Krenželok | Neaktivní od 01.05.2004 | 26.06.1991 | |
|
|||
Miroslav Szturc | Neaktivní od 01.05.2004 | 26.06.1991 | |
|
|||
Helena Jochymková | Neaktivní od 01.05.2004 | 26.06.1991 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jan Wilczek | Neaktivní od 01.05.2004 | jednatel | 18.10.1993 |
|
|||
Emilie Kominářová | Neaktivní od 01.05.2004 | jednatel | 18.10.1993 |
|
|||
Vladislav Krenželok | Neaktivní od 01.05.2004 | jednatel | 18.10.1993 |
|
|||
Ing. Jan Wilczek | Neaktivní od 01.05.2004 | jednatel | 18.10.1993 |
|
|||
Emilie Kominářová | Neaktivní od 01.05.2004 | jednatel | 18.10.1993 |
|
|||
Vladislav Krenželok | Neaktivní od 01.05.2004 | jednatel | 18.10.1993 |
|
|||
Ing. Jan Wilczek | Neaktivní od 18.10.1993 | ředitel | 26.06.1991 |
|
|||
Emilie Kominářová | Neaktivní od 18.10.1993 | zátupce ředitele | 26.06.1991 |
|
|||
Ing. Jan Wilczek | Neaktivní od 18.10.1993 | ředitel | 26.06.1991 |
|
|||
Emilie Kominářová | Neaktivní od 18.10.1993 | zátupce ředitele | 26.06.1991 |
|
Registrační číslo BYSPOL spol. s r.o. je 16628993.
Registrační adresa BYSPOL spol. s r.o. je 73995, 12464023, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 417, č.p. 417, 73995 Bystřice.
BYSPOL spol. s r.o. byla založena 26.06.1991.