ing. Pavel Konopka
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
předseda představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
70800, 4, Ostrava-město, Ostrava, Žilinská, 13/61 |
|
JUDr. Antonín Jízdný
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
místopředseda představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
62300, 19387491, Brno-město, Brno, Jírovcova, 61 |
|
ing. Petr Kumpf
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
místopředseda představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
40001, 17804931, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Herbenova, 2 |
|
Ing. Vladimír Mikel
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
člen představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
70400, 1, Ostrava - Poruba, Zednická, 955 |
|
ing. Pavel Konopka
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
předseda představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
13/61, Ostrava-město, Ostrava, Žilinská, 70800, Žilinská 13/61, 70800 Ostrava, okres: Ostrava-město, Česká republika |
|
JUDr. Antonín Jízdný
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
místopředseda představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
62300, 19387491, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 812, 61, Jírovcova 812/61, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ing. Petr Kumpf
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
místopředseda představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
40001, 17804931, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Herbenova, 950, 2, Herbenova 950/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. Vladimír Mikel
|
Neaktivní
od 31.08.1996
|
člen představenstva |
01.04.1996 |
Adresa: |
955, Ostrava - Poruba, Zednická, 70400, Zednická 955, 70400 Ostrava - Poruba, Česká republika |
|
ing. Jaroslav Grüner
|
Neaktivní
od 01.04.1996
|
předseda představenstva |
24.11.1994 |
Adresa: |
3, Plzeň, K. Steinera, 30 |
|
ing. Petr Šeba, r. č. 52 10 31/230
|
Neaktivní
od 01.04.1996
|
ředitel společnosti |
24.11.1994 |
Adresa: |
24430153, Plzeň, Manětínská, 63 |
|
JUDr. Petr Protiva
|
Neaktivní
od 01.04.1996
|
místopředseda představenstva |
24.11.1994 |
Adresa: |
24563561, Plzeň, Macháčkova, 5 |
|
ing. Jaroslav Grüner
|
Neaktivní
od 01.04.1996
|
předseda představenstva |
24.11.1994 |
Adresa: |
31800, 24564303, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Karla Steinera, 864, 30, Karla Steinera 864/30, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
ing. Petr Šeba, r. č. 52 10 31/230
|
Neaktivní
od 01.04.1996
|
ředitel společnosti |
24.11.1994 |
Adresa: |
32300, 24430153, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Manětínská, 1540, 63, Manětínská 1540/63, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
JUDr. Petr Protiva
|
Neaktivní
od 01.04.1996
|
místopředseda představenstva |
24.11.1994 |
Adresa: |
31800, 24563561, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Macháčkova, 797, 5, Macháčkova 797/5, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
ing. Štěpán Rajdus ředitel společ.
|
Neaktivní
od 24.11.1994
|
Předseda představenstva |
26.06.1991 |
Adresa: |
100, Orlová-Lutyně, Okružní 919 |
|
Milan Ehrlich
|
Neaktivní
od 24.11.1994
|
Místopředseda představenstva |
26.06.1991 |
Adresa: |
21819858, Praha 4, Štichova, 646 |
|
David Protiva
|
Neaktivní
od 24.11.1994
|
Člen představenstva |
26.06.1991 |
Adresa: |
3, Plzeň, Volfova, 5 |
|
ing. Štěpán Rajdus ředitel společ.
|
Neaktivní
od 24.11.1994
|
Předseda představenstva |
26.06.1991 |
Adresa: |
Orlová-Lutyně, Okružní 919, Okružní 919, Orlová-Lutyně, Česká republika |
|
MILAN EHRLICH
|
Neaktivní
od 24.11.1994
|
Místopředseda představenstva |
26.06.1991 |
Adresa: |
14900, 21819858, Praha, Háje, Štichova, 646, 36, Štichova 646/36, Háje, 14900 Praha 4 |
|
David Protiva
|
Neaktivní
od 24.11.1994
|
Člen představenstva |
26.06.1991 |
Adresa: |
5, Plzeň, Volfova, Volfova 5, Plzeň, Česká republika |
|