Ing. JAROSLAV PLOUHAR
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
38301, 17704952, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Borová, 775 |
|
Ing. ZDENĚK BĚHOUNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
38301, 17706131, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Budovatelská, 1001 |
|
Ing. JAROSLAV PLOUHAR
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
38301, 17704952, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Borová, 775, Borová 775, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Ing. ZDENĚK BĚHOUNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
38301, 17706131, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Budovatelská, 1001, Budovatelská 1001, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Ing. Zdeněk Běhounek
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
13.12.2011 |
Adresa: |
38301, 17706131, Prachatice, Budovatelská, 1001 |
|
Ing. ZDENĚK BĚHOUNEK
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
13.12.2011 |
Adresa: |
38301, 17706131, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Budovatelská, 1001, Budovatelská 1001, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Ing. Zdeněk Běhounek
|
Neaktivní
od 13.12.2011
|
jednatel |
11.08.1993 |
Adresa: |
17706131, Prachatice, Prachatice, Budovatelská, 1001 |
|
Ing. Jaroslav Plouhar
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
11.08.1993 |
Adresa: |
38301, 17704952, Prachatice, Prachatice, Borová, 775 |
|
Ing. ZDENĚK BĚHOUNEK
|
Neaktivní
od 13.12.2011
|
jednatel |
11.08.1993 |
Adresa: |
38301, 17706131, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Budovatelská, 1001, Budovatelská 1001, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Ing. JAROSLAV PLOUHAR
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
11.08.1993 |
Adresa: |
38301, 17704952, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Borová, 775, Borová 775, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Ing. Miloš Houska
|
Neaktivní
od 11.08.1993
|
obchodní vedoucí |
22.05.1991 |
Adresa: |
38301, Prachatice, Prachatice, Na výsluní, 905 |
|
Ing. Alan Klement
|
Neaktivní
od 11.08.1993
|
obchodní vedoucí |
22.05.1991 |
Adresa: |
38301, 17704952, Prachatice, Prachatice, Borová, 775 |
|
Ing. Jaroslav Plouhar
|
Neaktivní
od 11.08.1993
|
obchodní vedoucí |
22.05.1991 |
Adresa: |
38301, 17704952, Prachatice, Prachatice, Borová, 775 |
|
Ing. Miloš Houska
|
Neaktivní
od 11.08.1993
|
obchodní vedoucí |
22.05.1991 |
Adresa: |
905, Prachatice, Prachatice, Na výsluní, 38301, Na výsluní 905, 38301 Prachatice, okres: Prachatice, Česká republika |
|
Ing. Alan Klement
|
Neaktivní
od 11.08.1993
|
obchodní vedoucí |
22.05.1991 |
Adresa: |
38301, 17704952, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Borová, 775, Borová 775, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Ing. JAROSLAV PLOUHAR
|
Neaktivní
od 11.08.1993
|
obchodní vedoucí |
22.05.1991 |
Adresa: |
38301, 17704952, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Borová, 775, Borová 775, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|