Ing. KAREL HATAŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.03.2013 |
Adresa: |
27401, 25610686, Slaný, Slaný, Pod Horou, 422 |
|
Ing. KAREL HATAŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.03.2013 |
Adresa: |
27401, 25610686, Kladno, Slaný, Slaný, Pod Horou, 422, Pod Horou 422, 27401 Slaný |
|
Ing. Karel Hataš
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
27401, Slaný, Pod Horou, 422 |
|
Ing. KAREL HATAŠ
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
27401, 25610686, Kladno, Slaný, Slaný, Pod Horou, 422, Pod Horou 422, 27401 Slaný |
|
Ing. Karel Hataš
|
Neaktivní
od 17.09.2012
|
jednatel |
25.08.2008 |
Adresa: |
27401, 6039880, Slaný, Rabasova, 768 |
|
ing. Karel Hataš
|
Neaktivní
od 17.09.2012
|
jednatel |
25.08.2008 |
Adresa: |
27401, 6039880, Kladno, Slaný, Slaný, Rabasova, 768, Rabasova 768, 27401 Slaný |
|
Karel Říha
|
Neaktivní
od 25.08.2008
|
Jednatel společnosti |
04.05.2006 |
Adresa: |
14200, 21892938, Praha 4, Sulická, 459/11 |
|
Karel Říha
|
Neaktivní
od 25.08.2008
|
Jednatel společnosti |
04.05.2006 |
Adresa: |
14200, 21892938, Praha, Lhotka, Sulická, 459, 11, Sulická 459/11, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Karel Říha
|
Neaktivní
od 04.05.2006
|
Jednatel společnosti |
24.07.1992 |
Adresa: |
Praha 4, Květn. vítězství, 491 |
|
Karel Říha
|
Neaktivní
od 04.05.2006
|
Jednatel společnosti |
24.07.1992 |
Adresa: |
491, Praha 4, Květn. vítězství, Květn. vítězství 491, Praha 4, Česká republika |
|
Karel Říha
|
Neaktivní
od 24.07.1992
|
Ředitel společnosti |
09.09.1991 |
Adresa: |
Praha 4, Květn. vítězství, 491 |
|
Karel Říha
|
Neaktivní
od 24.07.1992
|
Ředitel společnosti |
09.09.1991 |
Adresa: |
491, Praha 4, Květn. vítězství, Květn. vítězství 491, Praha 4, Česká republika |
|