Ing. JIŘÍ RAK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
10700, 25102699, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Na hádku, 1616 |
|
Ing. JIŘÍ RAK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
10700, 25102699, Praha, Dubeč, Na hádku, 1616, Na hádku 1616, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Rak
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
18.08.2005 |
Adresa: |
25102699, Praha 10, Dubeč, Na Hádku, 1616 |
|
Ing. JIŘÍ RAK
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
18.08.2005 |
Adresa: |
10700, 25102699, Praha, Dubeč, Na hádku, 1616, Na hádku 1616, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Petr Přívracký
|
Neaktivní
od 18.08.2005
|
jednatel |
01.06.1998 |
Adresa: |
21785236, Praha 3, Praha 3, Křišťanova, 1678/20 |
|
Petr Přívracký
|
Neaktivní
od 18.08.2005
|
jednatel |
01.06.1998 |
Adresa: |
13000, 21785236, Praha, Žižkov, Křišťanova, 1678, 20, Křišťanova 1678/20, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Michal Krbec
|
Neaktivní
od 12.07.1995
|
jednatel |
12.06.1995 |
Adresa: |
21862800, Praha 4, Jankovská, 526 |
|
Ing. Jiří Rak
|
Neaktivní
od 18.08.2005
|
jednatel |
12.06.1995 |
Adresa: |
12358002, Jihlava, U Pivovaru, 8 |
|
Michal Krbec
|
Neaktivní
od 12.07.1995
|
jednatel |
12.06.1995 |
Adresa: |
14000, 21862800, Praha, Krč, Jankovská, 526, 6, Jankovská 526/6, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Rak
|
Neaktivní
od 18.08.2005
|
jednatel |
12.06.1995 |
Adresa: |
58601, 12358002, Jihlava, Jihlava, Jihlava, U Pivovaru, 2862, 8, U Pivovaru 2862/8, 58601 Jihlava |
|
Aleš Sládek
|
Neaktivní
od 12.06.1995
|
jednatel |
28.05.1991 |
Adresa: |
22292004, Praha 6, Kladenská, 725/79 |
|
Ing. Jiří Rak
|
Neaktivní
od 12.06.1995
|
jednatel |
28.05.1991 |
Adresa: |
12358002, Jihlava, U Pivovaru, 8 |
|
Aleš Sládek
|
Neaktivní
od 12.06.1995
|
jednatel |
28.05.1991 |
Adresa: |
16000, 22292004, Praha, Vokovice, Kladenská, 725, 79, Kladenská 725/79, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Rak
|
Neaktivní
od 12.06.1995
|
jednatel |
28.05.1991 |
Adresa: |
58601, 12358002, Jihlava, Jihlava, Jihlava, U Pivovaru, 2862, 8, U Pivovaru 2862/8, 58601 Jihlava |
|