JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2019 |
Adresa: |
15300, 27643425, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Lošetická, 1574, 12 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2019 |
Adresa: |
15300, 27643425, Praha, Radotín, Lošetická, 1574, 12, Lošetická 1574/12, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
jednatel |
06.02.2019 |
Adresa: |
14900, 21820104, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
jednatel |
06.02.2019 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
jednatel |
11.08.2018 |
Adresa: |
14900, 22730630, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Nedbalova, 1244, 10 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
jednatel |
11.08.2018 |
Adresa: |
14900, 22730630, Praha, Chodov, Nedbalova, 1244, 10, Nedbalova 1244/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Monika Svěcená
|
Neaktivní
od 11.08.2018
|
jednatel |
14.10.1999 |
Adresa: |
Praha 4-Chodov, Nedbalova, 1244/10 |
|
Monika Svěcená
|
Neaktivní
od 11.08.2018
|
jednatel |
14.10.1999 |
Adresa: |
14900, 22730630, Praha, Chodov, Nedbalova, 1244, 10, Nedbalova 1244/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Jaroslav Svěcený
|
Neaktivní
od 24.08.2002
|
jednatel |
07.04.1997 |
Adresa: |
22730630, Praha 4, Praha 4, Nedbalova, 1244/10 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 24.08.2002
|
jednatel |
07.04.1997 |
Adresa: |
14900, 22730630, Praha, Chodov, Nedbalova, 1244, 10, Nedbalova 1244/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Jaroslav Svěcený
|
Neaktivní
od 07.04.1997
|
jednatel |
18.06.1996 |
Adresa: |
22730630, Praha 4, Praha 4, Nedbalova, 1244/10 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 07.04.1997
|
jednatel |
18.06.1996 |
Adresa: |
14900, 22730630, Praha, Chodov, Nedbalova, 1244, 10, Nedbalova 1244/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Bohuslav Cihlář
|
Neaktivní
od 18.06.1996
|
obchodní ředitel |
13.06.1991 |
Adresa: |
18200, 22368884, Praha 8, Taussigova, 1165 |
|
Jaroslav Svěcený
|
Neaktivní
od 18.06.1996
|
umělecký ředitel |
13.06.1991 |
Adresa: |
12000, 21728615, Praha 2, Trojanova, 18 |
|
JUDr. Bohuslav Cihlář
|
Neaktivní
od 18.06.1996
|
obchodní ředitel |
13.06.1991 |
Adresa: |
18200, 22368884, Praha, Kobylisy, Taussigova, 1165, 15, Taussigova 1165/15, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Jaroslav Svěcený
|
Neaktivní
od 18.06.1996
|
umělecký ředitel |
13.06.1991 |
Adresa: |
12000, 21728615, Praha, Nové Město, Trojanova, 342, 18, Trojanova 342/18, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|