Ing. MARTIN MACHAČ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2024 |
Adresa: |
39002, 81938233, Tábor, Tábor, Tábor, U Areálu, 3104, U Areálu 3104, 39002 Tábor |
|
Ing. JIŘÍ HORÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.04.2024 |
Adresa: |
25082, 81103875, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Šafaříkova, 2113, Šafaříkova 2113, 25082 Úvaly |
|
Ing. DUŠAN SÝKORA
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.08.2023 |
Adresa: |
18200, 27868770, Praha, Ďáblice, K lomu, 984, 11, K lomu 984/11, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
TOMÁŠ JANDÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
15000, 22107851, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2991, 126 |
|
JUDr. DARINA VANĚČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21780480, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1301, 37 |
|
Ing. MILOŠ NOVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21779465, Praha, Žižkov, Roháčova, 1210, 67 |
|
Ing. PETR VOHRALÍK
|
Neaktivní
od 25.07.2024
|
Jednatel |
02.08.2023 |
Adresa: |
15000, 28413024, Praha, Smíchov, Podbělohorská, 3284, 69, Podbělohorská 3284/69, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JUDr. DARINA VANĚČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
Jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21780480, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1301, 37, Lucemburská 1301/37, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. MILOŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
Jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21779465, Praha, Žižkov, Roháčova, 1210, 67, Roháčova 1210/67, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
TOMÁŠ JANDÍK
|
Neaktivní
od 17.04.2024
|
Jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
15000, 22107851, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2991, 126, Zdíkovská 2991/126, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
TOMÁŠ PAVELKA
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
jednatel |
26.04.2022 |
Adresa: |
46833, 40321746, Jablonec nad Nisou, Jenišovice, Jenišovice, 309 |
|
Ing. MICHAL FLÍDR
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
jednatel |
26.04.2022 |
Adresa: |
25070, 12671231, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, Pod Tvrzí, 391 |
|
TOMÁŠ PAVELKA
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
jednatel |
26.04.2022 |
Adresa: |
46833, 40321746, Jablonec nad Nisou, Jenišovice, Jenišovice, 309, č.p. 309, 46833 Jenišovice |
|
Ing. MICHAL FLÍDR
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
jednatel |
26.04.2022 |
Adresa: |
25070, 12671231, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, Pod Tvrzí, 391, Pod Tvrzí 391, 25070 Odolena Voda |
|