TOMÁŠ PROJSA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2023 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
TOMÁŠ PROJSA
|
Neaktivní
od 11.07.2023
|
jednatel |
20.02.2023 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
FILIP POPELA
|
Neaktivní
od 20.02.2023
|
jednatel |
17.01.2023 |
Adresa: |
69123, 25730827, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Znojemská, 1115 |
|
FILIP POPELA
|
Neaktivní
od 20.02.2023
|
jednatel |
17.01.2023 |
Adresa: |
69123, 25730827, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Znojemská, 1115, Znojemská 1115, 69123 Pohořelice |
|
Společnosti na prodej s.r.o.
01742329 |
Neaktivní
od 17.01.2023
|
jednatel |
27.12.2022 |
Adresa: |
10700, 28085442, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39 |
|
Společnosti na prodej s.r.o.
01742329 |
Neaktivní
od 17.01.2023
|
jednatel |
27.12.2022 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. JIŘÍ KAPAR
|
Neaktivní
od 27.12.2022
|
jednatel |
11.11.2022 |
Adresa: |
58001, 28048032, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Stromovka, 3968 |
|
Ing. JIŘÍ KAPAR
|
Neaktivní
od 27.12.2022
|
jednatel |
11.11.2022 |
Adresa: |
58001, 28048032, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Stromovka, 3968, Stromovka 3968, 58001 Havlíčkův Brod |
|
TOMÁŠ MAJTÁN
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
jednatel |
17.05.2022 |
Adresa: |
Malacky, V. Gajdoša 2120/4 |
|
TOMÁŠ MAJTÁN
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
jednatel |
17.05.2022 |
Adresa: |
Malacky, V. Gajdoša 2120/4, V. Gajdoša 2120/4, Malacky, Slovensko |
|