RAMEH EL AYACHE
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.03.2023 |
Adresa: |
11000, 21723575, Praha, Staré Město, Dlouhá, 714, 36, Dlouhá 714/36, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
RAMEH EL AYACHE
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.01.2023 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18 |
|
DERAR EL AHMAD
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.08.2022 |
Adresa: |
14700, 81965419, Praha, Hodkovičky, Šífařská, 577, 28 |
|
DERAR EL AHMAD
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.08.2022 |
Adresa: |
14700, 81965419, Praha, Hodkovičky, Šífařská, 577, 28, Šífařská 577/28, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
RAMEH EL AYACHE
|
Neaktivní
od 10.03.2023
|
Jednatel |
20.01.2023 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
RAMEH EL AYACHE
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
Jednatel |
12.08.2022 |
Adresa: |
11000, 21727503, Praha, Staré Město, Rybná, 1091, 27 |
|
KASSEM HAMDAN
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
Jednatel |
12.08.2022 |
Adresa: |
15500, 27729214, Praha, Stodůlky, Za Mototechnou, 2652, 8 |
|
KASSEM HAMDAN
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
Jednatel |
12.08.2022 |
Adresa: |
15500, 27729214, Praha, Stodůlky, Za Mototechnou, 2652, 8, Za Mototechnou 2652/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
RAMEH EL AYACHE
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
Jednatel |
12.08.2022 |
Adresa: |
11000, 21727503, Praha, Staré Město, Rybná, 1091, 27, Rybná 1091/27, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|