Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Security Transport a.s. |
ICO: | 17507235 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21709149, Praha, Nové Město, Revoluční, 1082, 8, Revoluční 1082/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 08.09.2022 |
Předmět podnikání: |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Ostraha majetku a osob
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JUDr. KAMIL MASNIK | Aktivní | 02.08.2023 | |
|
|||
JUDr. KAMIL MASNIK | Aktivní | 20.10.2022 | |
|
|||
SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE 29137390 | Aktivní | 08.09.2022 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JUDr. KAMIL MASNIK | Aktivní | předseda správní rady | 02.08.2023 |
|
|||
JUDr. KAMIL MASNIK | Aktivní | předseda správní rady | 20.10.2022 |
|
|||
JUDr. KAMIL MASNIK | Neaktivní od 02.08.2023 | předseda správní rady | 05.05.2023 |
|
|||
JUDr. KAMIL MASNIK | Neaktivní od 05.05.2023 | předseda správní rady | 20.10.2022 |
|
|||
PETR LULÁK | Neaktivní od 20.10.2022 | člen správní rady | 08.09.2022 |
|
|||
PETR LULÁK | Neaktivní od 20.10.2022 | člen správní rady | 08.09.2022 |
|
Registrační číslo Security Transport a.s. je 17507235.
Registrační adresa Security Transport a.s. je 11000, 21709149, Praha, Nové Město, Revoluční, 1082, 8, Revoluční 1082/8, Nové Město, 11000 Praha 1.
Security Transport a.s. byla založena 08.09.2022.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JUDr. KAMIL MASNIK, JUDr. KAMIL MASNIK, SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE.