VOLODYMYR TSVILOV
|
Aktivní
|
jednatel |
19.12.2023 |
Adresa: |
15800, 22753851, Praha, Jinonice, Radlická, 520, 117, Radlická 520/117, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
MICHAL KUČERA
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.12.2022 |
Adresa: |
14900, 21846014, Praha, Chodov, Leopoldova, 2040, 30 |
|
MICHAL KUČERA
|
Neaktivní
od 19.12.2023
|
Jednatel |
07.12.2022 |
Adresa: |
14900, 21846014, Praha, Chodov, Leopoldova, 2040, 30, Leopoldova 2040/30, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MICHAL KUČERJA
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
Jednatel |
08.11.2022 |
Adresa: |
14900, 21846014, Praha, Chodov, Leopoldova, 2040, 30 |
|
MICHAL KUČERJA
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
Jednatel |
08.11.2022 |
Adresa: |
14900, 21846014, Praha, Chodov, Leopoldova, 2040, 30, Leopoldova 2040/30, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 08.11.2022
|
jednatel |
02.11.2022 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 08.11.2022
|
jednatel |
02.11.2022 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|