HAYK ALEKSANYAN
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2024 |
Adresa: |
10100, 22671285, Praha, Vršovice, Kavkazská, 1377, 7, Kavkazská 1377/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
SERGIY TYAN
|
Aktivní
|
jednatel |
23.06.2023 |
Adresa: |
Bad Pyrmont, Auf dem neuen Kamp 18, 31812, Auf dem neuen Kamp 18, 31812 Bad Pyrmont, Německo |
|
HAYK ALEKSANYAN
|
Aktivní
|
jednatel |
02.12.2022 |
Adresa: |
10100, 22671285, Praha, Vršovice, Kavkazská, 1377, 7 |
|
HAJK ALEKSANYAN
|
Neaktivní
od 28.06.2024
|
jednatel |
13.05.2024 |
Adresa: |
10100, 22671285, Praha, Vršovice, Kavkazská, 1377, 7, Kavkazská 1377/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
HAJK ALEXANJAN
|
Neaktivní
od 13.05.2024
|
jednatel |
24.01.2024 |
Adresa: |
10100, 22671285, Praha, Vršovice, Kavkazská, 1377, 7, Kavkazská 1377/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
HAJK HRANTOVIČ ALEXANJAN
|
Neaktivní
od 24.01.2024
|
jednatel |
24.12.2023 |
Adresa: |
10100, 22671285, Praha, Vršovice, Kavkazská, 1377, 7, Kavkazská 1377/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
HAJK HRANTOVIČ ALEXANJAN
|
Neaktivní
od 24.12.2023
|
jednatel |
20.12.2023 |
Adresa: |
10000, 25097717, Praha, Strašnice, Vinohradská, 3218, 169, Vinohradská 3218/169, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
HAYK ALEKSANYAN
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
jednatel |
02.12.2022 |
Adresa: |
10100, 22671285, Praha, Vršovice, Kavkazská, 1377, 7, Kavkazská 1377/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|