JIŘÍ KLIMECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2024 |
Adresa: |
41901, 18542913, Teplice, Duchcov, Duchcov, nám. Republiky, 20, 5, nám. Republiky 20/5, 41901 Duchcov |
|
ZDENĚK RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2023 |
Adresa: |
41702, 20295511, Teplice, Dubí, Dubí, Zahradní, 278, 70 |
|
ZDENĚK RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2023 |
Adresa: |
41702, 20295511, Teplice, Dubí, Dubí, Zahradní, 278, 70, Zahradní 278/70, 41702 Dubí |
|
JIŘÍ KLIMECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2022 |
Adresa: |
41901, 18542913, Teplice, Duchcov, Duchcov, nám. Republiky, 20, 5 |
|
ANTONÍN TREJBAL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2022 |
Adresa: |
41501, 20253494, Teplice, Teplice, Teplice, Školní, 408, 6 |
|
ANTONÍN TREJBAL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2022 |
Adresa: |
41501, 20253494, Teplice, Teplice, Teplice, Školní, 408, 6, Školní 408/6, 41501 Teplice |
|
JIŘÍ KLIMECKÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
jednatel |
29.03.2023 |
Adresa: |
41901, 18554245, Teplice, Duchcov, Duchcov, Vrchlického, 1310, 29, Vrchlického 1310/29, 41901 Duchcov |
|
ZDENĚK RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 11.01.2023
|
jednatel |
20.12.2022 |
Adresa: |
41701, 20295316, Teplice, Dubí, Dubí, Koněvova, 257, 1 |
|
Zdeněk Růžička
|
Neaktivní
od 11.01.2023
|
jednatel |
20.12.2022 |
Adresa: |
41701, 20295316, Teplice, Dubí, Dubí, Koněvova, 257, 1, Koněvova 257/1, 41701 Dubí |
|
JIŘÍ KLIMECKÝ
|
Neaktivní
od 29.03.2023
|
jednatel |
20.12.2022 |
Adresa: |
41901, 18542913, Teplice, Duchcov, Duchcov, nám. Republiky, 20, 5, nám. Republiky 20/5, 41901 Duchcov |
|