ZDENĚK MICHÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.02.2021 |
Adresa: |
74762, 4303741, Opava, Mokré Lazce, Mokré Lazce, Pavla Křížkovského, 158 |
|
JIŘÍ MICHÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.02.2021 |
Adresa: |
74762, 4305001, Opava, Mokré Lazce, Mokré Lazce, Jubilejní, 284 |
|
ZDENĚK MICHÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.02.2021 |
Adresa: |
74762, 4303741, Opava, Mokré Lazce, Mokré Lazce, Pavla Křížkovského, 158, Pavla Křížkovského 158, 74762 Mokré Lazce |
|
JIŘÍ MICHÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.02.2021 |
Adresa: |
74762, 4305001, Opava, Mokré Lazce, Mokré Lazce, Jubilejní, 284, Jubilejní 284, 74762 Mokré Lazce |
|
MILAN UVÍRA
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Předměstí, Horní schody, 1686, 3 |
|
JAROSLAVA UVÍROVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Předměstí, Horní schody, 1686, 3 |
|
JAROSLAVA UVÍROVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Opava, Předměstí, Horní schody, 1686, 3, Horní schody 1686/3, Předměstí, 74601 Opava |
|
MILAN UVÍRA
|
Neaktivní
od 27.02.2021
|
jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Opava, Předměstí, Horní schody, 1686, 3, Horní schody 1686/3, Předměstí, 74601 Opava |
|
Milan Uvíra
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
jednatel |
17.02.2006 |
Adresa: |
4518021, Opava, Horní schody, 3 |
|
Jaroslava Uvírová
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
jednatel |
17.02.2006 |
Adresa: |
4518021, Opava, Horní schody, 3 |
|
MILAN UVÍRA
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
jednatel |
17.02.2006 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Opava, Předměstí, Horní schody, 1686, 3, Horní schody 1686/3, Předměstí, 74601 Opava |
|
JAROSLAVA UVÍROVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
jednatel |
17.02.2006 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Opava, Předměstí, Horní schody, 1686, 3, Horní schody 1686/3, Předměstí, 74601 Opava |
|
Milan Uvíra
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
4518021, Opava, Horní schody, 3 |
|
Jaroslava Uvírová
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
4518021, Opava, Horní schody, 3 |
|
MILAN UVÍRA
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Opava, Předměstí, Horní schody, 1686, 3, Horní schody 1686/3, Předměstí, 74601 Opava |
|
JAROSLAVA UVÍROVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Opava, Předměstí, Horní schody, 1686, 3, Horní schody 1686/3, Předměstí, 74601 Opava |
|
Milan Uvíra
|
Neaktivní
od 24.06.1993
|
l. společník |
21.05.1991 |
Adresa: |
74601, 4518021, Horní schody 3, Opava |
|
Jaroslava Uvírová
|
Neaktivní
od 24.06.1993
|
2. společník |
21.05.1991 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Horní schody, 3 |
|
MILAN UVÍRA
|
Neaktivní
od 24.06.1993
|
l. společník |
21.05.1991 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Opava, Předměstí, Horní schody, 1686, 3, Horní schody 1686/3, Předměstí, 74601 Opava |
|
JAROSLAVA UVÍROVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.1993
|
2. společník |
21.05.1991 |
Adresa: |
74601, 4518021, Opava, Opava, Předměstí, Horní schody, 1686, 3, Horní schody 1686/3, Předměstí, 74601 Opava |
|