Daniel Škrobánek
|
Neaktivní
od 08.06.2001
|
jednatel |
23.07.1999 |
Adresa: |
4516842, Opava, Opava, Stratilova, 26 |
|
Daniel Škrobánek
|
Neaktivní
od 08.06.2001
|
jednatel |
23.07.1999 |
Adresa: |
74601, 4516842, Opava, Opava, Předměstí, Stratilova, 1546, 26, Stratilova 1546/26, Předměstí, 74601 Opava |
|
Antonín Heřman
|
Neaktivní
od 23.07.1999
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
4, Havířov-Podlesí, Dlouhá třída, 1140/87c |
|
Richard Šoltys
|
Neaktivní
od 23.07.1999
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
3, Opava, E. Beneše, 26 |
|
Antonín Heřman
|
Neaktivní
od 23.07.1999
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
73601, 24853861, Karviná, Havířov, Podlesí, Dlouhá třída, 1140, 87c, Dlouhá třída 1140/87c, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Richard Šoltys
|
Neaktivní
od 23.07.1999
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
74705, 4486692, Opava, Opava, Kateřinky, Edvarda Beneše, 1008, 26, Edvarda Beneše 1008/26, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Ing. Petr Valoušek
|
Neaktivní
od 23.07.1999
|
jednatel |
25.08.1998 |
Adresa: |
3, Opava, E. Beneše, 26 |
|
ing. Petr Valoušek
|
Neaktivní
od 23.07.1999
|
jednatel |
25.08.1998 |
Adresa: |
74705, 4486692, Opava, Opava, Kateřinky, Edvarda Beneše, 1008, 26, Edvarda Beneše 1008/26, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Richard Váňa
|
Neaktivní
od 25.08.1998
|
jednatel |
19.12.1995 |
Adresa: |
4, Havířov-Suchá, Lesácká, 1a/1187 |
|
Jana Váňová
|
Neaktivní
od 25.08.1998
|
jednatel |
19.12.1995 |
Adresa: |
1, Havířov-Suchá, Lesácká, 1/959 |
|
Richard Váňa
|
Neaktivní
od 25.08.1998
|
jednatel |
19.12.1995 |
Adresa: |
73564, 24891541, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Lesácká, 1187, 1a, Lesácká 1187/1a, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
Jana Váňová
|
Neaktivní
od 25.08.1998
|
jednatel |
19.12.1995 |
Adresa: |
73564, 24889741, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Lesácká, 959, 1, Lesácká 959/1, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
Richard Váňa
|
Neaktivní
od 19.12.1995
|
jednatel |
25.01.1994 |
Adresa: |
4, Havířov-Bludovice, Dlouhá tř., 49a/1170 |
|
Richard Váňa
|
Neaktivní
od 19.12.1995
|
jednatel |
25.01.1994 |
Adresa: |
49a/1170, Havířov-Bludovice, Dlouhá tř., Dlouhá tř. 49a/1170, Havířov-Bludovice, Česká republika |
|
Karel Poncza
|
Neaktivní
od 08.04.1992
|
zástupce ředitele |
21.06.1991 |
Adresa: |
1, Havířov-Město, Fibichova, 9/221 |
|
Ing. Dalibor Pelikán
|
Neaktivní
od 25.01.1994
|
ředitel |
21.06.1991 |
Adresa: |
4, Havířov-Šumbark, Petřvaldská, 43c |
|
Ilja Stašek
|
Neaktivní
od 25.01.1994
|
zástupce ředitele |
21.06.1991 |
Adresa: |
1, Havířov-Bludovice, Družstevnická, 20 |
|
Richard Váňa
|
Neaktivní
od 25.01.1994
|
ředitel |
21.06.1991 |
Adresa: |
1, Havířov-Suchá, Lesácká, 1/959 |
|
Karel Poncza
|
Neaktivní
od 08.04.1992
|
zástupce ředitele |
21.06.1991 |
Adresa: |
73601, 24898228, Karviná, Havířov, Město, Fibichova, 221, 9, Fibichova 221/9, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Dalibor Pelikán
|
Neaktivní
od 25.01.1994
|
ředitel |
21.06.1991 |
Adresa: |
73601, 24872334, Karviná, Havířov, Šumbark, Petřvaldská, 440, 43c, Petřvaldská 440/43c, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Ilja Stašek
|
Neaktivní
od 25.01.1994
|
zástupce ředitele |
21.06.1991 |
Adresa: |
73601, 24853763, Karviná, Havířov, Podlesí, Družstevnická, 1130, 20, Družstevnická 1130/20, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Richard Váňa
|
Neaktivní
od 25.01.1994
|
ředitel |
21.06.1991 |
Adresa: |
73564, 24889741, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Lesácká, 959, 1, Lesácká 959/1, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|