Stanislav Jakubec
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
místopředseda |
19.12.2001 |
Adresa: |
4, Kroměříž, Sovadina, 5227 |
|
Břetislav Heger
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
člen |
19.12.2001 |
Adresa: |
13841262, Kroměříž, Vítonice, 150 |
|
Stanislav Jakubec
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
místopředseda |
19.12.2001 |
Adresa: |
5227, Kroměříž, Sovadina, Sovadina 5227, okres: Kroměříž, Česká republika |
|
Břetislav Heger
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
člen |
19.12.2001 |
Adresa: |
76861, 13841262, Kroměříž, Vítonice, Vítonice, 150, č.p. 150, 76861 Vítonice |
|
František Malhocký
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
člen |
02.07.1997 |
Adresa: |
10323686, Sovadina, 43 |
|
František Malhocký
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
člen |
02.07.1997 |
Adresa: |
76861, 10323686, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 43, Sovadina 43, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Jarmila Pavelcová
|
Neaktivní
od 02.07.1997
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
10215620, Kroměříž, Blazice, 23 |
|
Zdeněk Kulich
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
místopředseda |
08.01.1997 |
Adresa: |
10323520, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 27 |
|
Stanislav Jakubec
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
10323775, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 52 |
|
František Zaorálek
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
999999999, Vítonice, 3 |
|
Antonín Žaloudík
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
13841262, Vítonice, 150 |
|
Břetislav Heger
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
člen |
08.01.1997 |
|
Ing. Zdeněk Zmeškal
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
předseda |
08.01.1997 |
Adresa: |
11204265, Přerov, Želatovice, 7 |
|
Miloš Hradil
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
10395458, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem, 1092 |
|
Hynek Kundera
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
16015797, Loukov, 188 |
|
Jarmila Pavelcová
|
Neaktivní
od 02.07.1997
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
76861, 10215620, Kroměříž, Blazice, Blazice, 23, č.p. 23, 76861 Blazice |
|
Zdeněk Kulich
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
místopředseda |
08.01.1997 |
Adresa: |
76861, 10323520, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 27, Sovadina 27, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
STANISLAV JAKUBEC
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
76861, 10323775, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 52, Sovadina 52, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
František Zaorálek
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
3, Vítonice, Vítonice 3, Česká republika |
|
Antonín Žaloudík
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
76861, 13841262, Kroměříž, Vítonice, Vítonice, 150, č.p. 150, 76861 Vítonice |
|
Břetislav Heger
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
152, Vitonice, Vitonice 152, Česká republika |
|
Hynek Kundera
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
76875, 16015797, Kroměříž, Loukov, Loukov, 188, č.p. 188, 76875 Loukov |
|
Miloš Hradil
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
člen |
08.01.1997 |
Adresa: |
76861, 10395458, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem, 1092, Pod Zábřehem 1092, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Ing. ZDENĚK ZMEŠKAL
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
předseda |
08.01.1997 |
Adresa: |
75116, 11204265, Přerov, Želatovice, Želatovice, 7, č.p. 7, 75116 Želatovice |
|
Zdeněk Kulich
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
místopředseda |
24.04.1996 |
Adresa: |
10323520, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 27 |
|
Stanislav Jakubec
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
10323775, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 52 |
|
Miloš Hradil
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
10395458, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem, 1092 |
|
Hynek Kundera
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
16015797, Loukov, 188 |
|
Antonín Žaloudík
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
13841262, Vítonice, 150 |
|
Jarmila Pavelcová
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
10215620, Blazice, 23 |
|
Břetislav Heger
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
|
Zdeněk Kulich
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
místopředseda |
24.04.1996 |
Adresa: |
76861, 10323520, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 27, Sovadina 27, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
STANISLAV JAKUBEC
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
76861, 10323775, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 52, Sovadina 52, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Miloš Hradil
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
76861, 10395458, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem, 1092, Pod Zábřehem 1092, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Hynek Kundera
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
76875, 16015797, Kroměříž, Loukov, Loukov, 188, č.p. 188, 76875 Loukov |
|
Antonín Žaloudík
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
76861, 13841262, Kroměříž, Vítonice, Vítonice, 150, č.p. 150, 76861 Vítonice |
|
Jarmila Pavelcová
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
76861, 10215620, Kroměříž, Blazice, Blazice, 23, č.p. 23, 76861 Blazice |
|
Břetislav Heger
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
24.04.1996 |
Adresa: |
152, Vitonice, Vitonice 152, Česká republika |
|
Zdeněk Kulich
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
27.04.1994 |
Adresa: |
10323520, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 27 |
|
Ing. Zdeněk Zmeškal
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
předseda |
27.04.1994 |
Adresa: |
11204265, Želatovice, 7 |
|
Zdeněk Kulich
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
27.04.1994 |
Adresa: |
76861, 10323520, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 27, Sovadina 27, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Ing. ZDENĚK ZMEŠKAL
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
předseda |
27.04.1994 |
Adresa: |
75116, 11204265, Přerov, Želatovice, Želatovice, 7, č.p. 7, 75116 Želatovice |
|
Jaromír Olša
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
14.04.1994 |
Adresa: |
10323686, Sovadina, 43 |
|
Antonín Pokusa
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
14.04.1994 |
Adresa: |
13824139, Mrlínek, 45 |
|
Jaromír Pavlíček
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
14.04.1994 |
Adresa: |
10215638, Blazice, 24 |
|
Břetislav Heger
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
14.04.1994 |
Adresa: |
100, Vitonice 152 |
|
Jaromír Olša
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
14.04.1994 |
Adresa: |
76861, 10323686, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 43, Sovadina 43, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Antonín Pokusa
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
14.04.1994 |
Adresa: |
76861, 13824139, Kroměříž, Mrlínek, Mrlínek, 45, č.p. 45, 76861 Mrlínek |
|
Jaromír Pavlíček
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
14.04.1994 |
Adresa: |
76861, 10215638, Kroměříž, Blazice, Blazice, 24, č.p. 24, 76861 Blazice |
|
Břetislav Heger
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
14.04.1994 |
Adresa: |
Vitonice 152, Vitonice 152, Česká republika |
|
Pavel Kroutil
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
3, Bystřice pod Hostýnem, Blazice, 72 |
|
Stanislava Hlavičková
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
3, Bystřice pod Hostýnem, Hořice, 72 |
|
Vlasta Stoklásková
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
10323392, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 13 |
|
Ladislav Klvaňa
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
|
Antonín Žaloudík
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
100, Vitovice 150 |
|
Marie Hasilíková
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
999999999, Vítonice, 50 |
|
Zdeněk Kalich
|
Neaktivní
od 27.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
100, Bystřce pod Hostýnem, Sovadina 27 |
|
Antonín Hlava
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
999999999, Vítonice, 19 |
|
František Zaorálek
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
999999999, Vítonice, 3 |
|
Pavel Kroutil
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
76861, 10216090, Kroměříž, Blazice, Blazice, 72, č.p. 72, 76861 Blazice |
|
Stanislava Hlavičková
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
72, Bystřice pod Hostýnem, Hořice, Hořice 72, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika |
|
Vlasta Stoklásková
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
76861, 10323392, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 13, Sovadina 13, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Ladislav Klvaňa
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
Vitonice 7, Vitonice 7, Česká republika |
|
Antonín Žaloudík
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
Vitovice 150, Vitovice 150, Česká republika |
|
Marie Hasilíková
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
50, Vítonice, Vítonice 50, Česká republika |
|
Zdeněk Kalich
|
Neaktivní
od 27.04.1994
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
76861, 10323520, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, 27, Sovadina 27, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Antonín Hlava
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
19, Vítonice, Vítonice 19, Česká republika |
|
František Zaorálek
|
Neaktivní
od 08.01.1997
|
člen |
18.01.1993 |
Adresa: |
3, Vítonice, Vítonice 3, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Zmeškal
|
Neaktivní
od 18.01.1993
|
člen |
01.06.1991 |
Adresa: |
11204265, Želatovice, 7 |
|
ng. Zdeněk Zmeškal
|
Neaktivní
od 27.04.1994
|
předseda |
01.06.1991 |
Adresa: |
11204265, Želatovice, 7 |
|
Hynek Kundera
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
místopředseda |
01.06.1991 |
Adresa: |
10215476, Blazice, 7 |
|
Ing. ZDENĚK ZMEŠKAL
|
Neaktivní
od 18.01.1993
|
člen |
01.06.1991 |
Adresa: |
75116, 11204265, Přerov, Želatovice, Želatovice, 7, č.p. 7, 75116 Želatovice |
|
ng. Zdeněk Zmeškal
|
Neaktivní
od 27.04.1994
|
předseda |
01.06.1991 |
Adresa: |
75116, 11204265, Přerov, Želatovice, Želatovice, 7, č.p. 7, 75116 Želatovice |
|
Hynek Kundera
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
místopředseda |
01.06.1991 |
Adresa: |
76861, 10215476, Kroměříž, Blazice, Blazice, 7, č.p. 7, 76861 Blazice |
|