Ing. VILIAM VÖRÖŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
25267, 40747395, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Za Kostelem, 479 |
|
Ing. VILIAM VÖRÖŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
25267, 40747395, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Za Kostelem, 479, Za Kostelem 479, 25267 Tuchoměřice |
|
ing. Marie Vöröšová
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.10.2003 |
Adresa: |
21753555, Praha 2, Lužická, 1421/5 |
|
ing. Marie Vöröšová
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.10.2003 |
Adresa: |
12000, 21753555, Praha, Vinohrady, Lužická, 1421, 5, Lužická 1421/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Viliam Vöröš
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
Jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
1, Praha 2 - Vinohrady, Lužická, 1421/5 |
|
Ing. Viliam Vöröš
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
Jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
12000, 21753555, Praha, Vinohrady, Lužická, 1421, 5, Lužická 1421/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Viliam Vőrőš
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
23.10.2003 |
Adresa: |
1, Praha 2 - Vinohrady, Lužická, 1421/5 |
|
Ing. Viliam Vőrőš
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
23.10.2003 |
Adresa: |
12000, 21753555, Praha, Vinohrady, Lužická, 1421, 5, Lužická 1421/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ladislav Polišenský
|
Neaktivní
od 23.10.2003
|
Jednatel |
04.06.1996 |
Adresa: |
3, Kroměříž, Kroměříž, Komenského, 371 |
|
Ladislav Polišenský
|
Neaktivní
od 23.10.2003
|
Jednatel |
04.06.1996 |
Adresa: |
76701, 10349511, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Komenského náměstí, 371, 12, Komenského náměstí 371/12, 76701 Kroměříž |
|
Petr Matoušek
|
Neaktivní
od 04.06.1996
|
Jednatel |
18.02.1994 |
Adresa: |
76361, 4073231, Napajedla, Lány, 264 |
|
Ing. Marie Vöröšová
|
Neaktivní
od 23.10.2003
|
Jednatel |
18.02.1994 |
Adresa: |
15500, 22121005, Praha 5, Fantova, 1756 |
|
Petr Matoušek
|
Neaktivní
od 04.06.1996
|
Jednatel |
18.02.1994 |
Adresa: |
76361, 4073231, Zlín, Napajedla, Napajedla, Lány, Lány 264, 76361 Napajedla |
|
Ing. Marie Vöröšová
|
Neaktivní
od 23.10.2003
|
Jednatel |
18.02.1994 |
Adresa: |
15500, 22121005, Praha, Stodůlky, Fantova, 1756, 11, Fantova 1756/11, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ing. Marie Vöröšová
|
Neaktivní
od 18.02.1994
|
prezident společnosti |
17.07.1991 |
Adresa: |
100, Praha 5-Stodůlky, Pokrovského 1756 |
|
ing. Marie Vöröšová
|
Neaktivní
od 18.02.1994
|
prezident společnosti |
17.07.1991 |
Adresa: |
Praha 5-Stodůlky, Pokrovského 1756, Pokrovského 1756, Praha 5-Stodůlky, Česká republika |
|