Ing. ŠTĚPÁN URBAN
|
Aktivní
|
Člen rady |
19.07.2024 |
Adresa: |
76701, 10376992, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Josefa Obadala, 3419, 51, Josefa Obadala 3419/51, 76701 Kroměříž |
|
MIROSLAV RAKUŠAN
|
Aktivní
|
Člen rady |
30.06.2023 |
Adresa: |
76701, 82533601, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 4430, 15, Obvodová 4430/15, 76701 Kroměříž |
|
Ing. RADEK LIGURSKÝ
|
Aktivní
|
Předseda aeroklubu |
29.06.2022 |
Adresa: |
76824, 16044363, Kroměříž, Hulín, Hulín, Komenského, 246 |
|
Ing. JAN ZONA
|
Aktivní
|
Člen rady |
29.06.2022 |
Adresa: |
76701, 10353984, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Jiráskova, 889, 18 |
|
MIROSLAV RAKUŠAN
|
Aktivní
|
Člen rady |
29.06.2022 |
Adresa: |
76701, 25489089, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Třasoňova, 4444, 29 |
|
Ing. ŠTĚPÁN URBAN
|
Aktivní
|
Člen rady |
29.06.2022 |
Adresa: |
79803, 10656596, Prostějov, Plumlov, Žárovice, 100 |
|
ZDENĚK BALCÁREK
|
Aktivní
|
místopředseda aeroklubu |
29.06.2022 |
Adresa: |
76824, 16053036, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba II, 1226 |
|
Ing. RADEK LIGURSKÝ
|
Aktivní
|
Předseda aeroklubu |
29.06.2022 |
Adresa: |
76824, 16044363, Kroměříž, Hulín, Hulín, Komenského, 246, Komenského 246, 76824 Hulín |
|
Ing. JAN ZONA
|
Aktivní
|
Člen rady |
29.06.2022 |
Adresa: |
76701, 10353984, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Jiráskova, 889, 18, Jiráskova 889/18, 76701 Kroměříž |
|
ZDENĚK BALCÁREK
|
Aktivní
|
místopředseda aeroklubu |
29.06.2022 |
Adresa: |
76824, 16053036, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba II, 1226, Družba II 1226, 76824 Hulín |
|
MIROSLAV RAKUŠAN
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
Člen rady |
29.06.2022 |
Adresa: |
76701, 25489089, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Třasoňova, 4444, 29, Třasoňova 4444/29, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Štěpán Urban
|
Neaktivní
od 19.07.2024
|
Člen rady |
29.06.2022 |
Adresa: |
79803, 10656596, Prostějov, Plumlov, Žárovice, 100, Žárovice 100, 79803 Plumlov |
|
ZDENĚK BALCÁREK
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
Místopředseda aeroklubu |
07.04.2017 |
Adresa: |
76824, 16053036, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba II, 1226 |
|
ZDENĚK BALCÁREK
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
Místopředseda aeroklubu |
07.04.2017 |
Adresa: |
76824, 16053036, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba II, 1226, Družba II 1226, 76824 Hulín |
|
ZDENĚK BALCÁREK
|
Neaktivní
od 07.04.2017
|
Místopředseda aeroklubu |
24.02.2016 |
Adresa: |
76824, 16048857, Hulín, Hulín, Krátká, 777 |
|
JAN ZONA
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
Předseda aeroklubu |
24.02.2016 |
Adresa: |
76701, 10353984, Kroměříž, Kroměříž, Jiráskova, 889, 18 |
|
ZDENĚK BALCÁREK
|
Neaktivní
od 07.04.2017
|
Místopředseda aeroklubu |
24.02.2016 |
Adresa: |
76824, 16048857, Kroměříž, Hulín, Hulín, Krátká, 777, Krátká 777, 76824 Hulín |
|
JAN ZONA
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
Předseda aeroklubu |
24.02.2016 |
Adresa: |
76701, 10353984, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Jiráskova, 889, 18, Jiráskova 889/18, 76701 Kroměříž |
|