Jan Holeňák
|
Neaktivní
od 27.11.2001
|
Jednatel |
30.06.2000 |
Adresa: |
Hvozdná 277,okr.Zlín,PSČ 763 11 |
|
Leoš Novotný
|
Neaktivní
od 30.06.2000
|
jednatel |
21.09.1998 |
Adresa: |
Bzenec, Ctibora Šťastného, 453 |
|
Leoš Novotný
|
Neaktivní
od 30.06.2000
|
jednatel |
21.09.1998 |
Adresa: |
69685, 24355151, Hodonín, Bzenec, Bzenec, Průmyslová, 1453, Průmyslová 1453, 69685 Bzenec |
|
ing. Vítězslav Schütz
|
Neaktivní
od 21.09.1998
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
13707213, Veselí nad Moravou, Chaloupky, 576 |
|
Bohumil Vystrčil
|
Neaktivní
od 21.09.1998
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
4967348, Kunovice, Na Zelničkách, 1452 |
|
ing. Jiří Halamíček
|
Neaktivní
od 30.06.1999
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
13707043, Veselí nad Moravou, Kollárova, 557 |
|
ing. Vítězslav Schütz
|
Neaktivní
od 21.09.1998
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
69801, 13707213, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Chaloupky, 576, Chaloupky 576, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Bohumil Vystrčil
|
Neaktivní
od 21.09.1998
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
68604, 4967348, Uherské Hradiště, Kunovice, Kunovice, Na Zelničkách, 1452, Na Zelničkách 1452, 68604 Kunovice |
|
ing. Jiří Halamíček
|
Neaktivní
od 30.06.1999
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
69801, 13707043, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Kollárova, 557, Kollárova 557, 69801 Veselí nad Moravou |
|
ing. Jiří Halamíček
|
Neaktivní
od 05.03.1993
|
společník |
23.05.1991 |
Adresa: |
Veselí nad Moravou, Chaloupky, 557 |
|
ing. Vitězslav Schutz
|
Neaktivní
od 05.03.1993
|
společník |
23.05.1991 |
Adresa: |
13707213, Veselí nad Moravou, Chaloupky, 576 |
|
Bohumil Vystrčil
|
Neaktivní
od 05.03.1993
|
společník |
23.05.1991 |
Adresa: |
4967348, Kunovice, Na Zelničkách, 1452 |
|
ing. Jiří Halamíček
|
Neaktivní
od 05.03.1993
|
společník |
23.05.1991 |
Adresa: |
69801, 31137369, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Kollárova, Kollárova č.ev. 557, 69801 Veselí nad Moravou |
|
ing. Vitězslav Schutz
|
Neaktivní
od 05.03.1993
|
společník |
23.05.1991 |
Adresa: |
69801, 13707213, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Chaloupky, 576, Chaloupky 576, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Bohumil Vystrčil
|
Neaktivní
od 05.03.1993
|
společník |
23.05.1991 |
Adresa: |
68604, 4967348, Uherské Hradiště, Kunovice, Kunovice, Na Zelničkách, 1452, Na Zelničkách 1452, 68604 Kunovice |
|