ZDENKA PETROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.05.2023 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
ing. arch. PETR MARTÍNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.02.2023 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
ing. arch. PETR MARTÍNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.02.2023 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Mgr. LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
JUDr. VERONIKA VLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
IVAN HAVELKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
IVANA DIVÍŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
MARTIN DOUŠA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
Mgr. LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
JUDr. VERONIKA VLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
IVANA DIVÍŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Martin Douša
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
ing. arch. PETR MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 12.02.2023
|
předseda představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20729774, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Úvalská, 604, 2 |
|
ing. arch. PETR MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 12.02.2023
|
předseda představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20729774, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Úvalská, 604, 2, Úvalská 604/2, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
IVAN HAVELKA
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
člen představenstva |
19.06.2021 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
IVANA DIVÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen představenstva |
22.01.2020 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
MARTIN DOUŠA
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen představenstva |
22.01.2020 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
IVANA DIVÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen představenstva |
22.01.2020 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Martin Douša
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen představenstva |
22.01.2020 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
STANISLAV DOUŠA
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
Ing. LUDMILA KURZAWOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2020
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
ing. arch. PETR MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
předseda představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20729774, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Úvalská, 604, 2 |
|
Mgr. LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
místopředseda představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
Ing. FRANTIŠEK VLK
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
IVAN HAVELKA
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
STANISLAV DOUŠA
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. LUDMILA KURZAWOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2020
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
IVAN HAVELKA
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
ing. arch. PETR MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
předseda představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20729774, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Úvalská, 604, 2, Úvalská 604/2, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Mgr. LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
místopředseda představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. FRANTIŠEK VLK
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen představenstva |
20.08.2014 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen představenstva |
20.08.2014 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36017, 20708963, Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru, 583, 11 |
|
PETR MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
předseda představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36001, 20729774, Karlovy Vary, Drahovice, Úvalská, 604, 2 |
|
FRANTIŠEK VLK
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
místopředseda představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
JAN VRBATA
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
STANISLAV DOUŠA
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
IVAN HAVELKA
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19 |
|
Libuše Dvořáková
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36017, 20708963, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru, 583, 11, Závodu míru 583/11, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
IVAN HAVELKA
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
PETR MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
předseda představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36001, 20729774, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Úvalská, 604, 2, Úvalská 604/2, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
FRANTIŠEK VLK
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
místopředseda představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
JAN VRBATA
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
STANISLAV DOUŠA
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
ing. arch. Petr Martínek
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
předseda představenstva |
16.10.2000 |
Adresa: |
Karlovy Vary - Drahovice, Úvalská ulice, 604/2 |
|
Jan Vrbata
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen představenstva |
16.10.2000 |
Adresa: |
Karlovy Vary, Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
ing. arch. PETR MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
předseda představenstva |
16.10.2000 |
Adresa: |
36001, 20729774, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Úvalská, 604, 2, Úvalská 604/2, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
JAN VRBATA
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen představenstva |
16.10.2000 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Václav Chvastek
|
Neaktivní
od 16.10.2000
|
předseda představenstva |
30.05.1996 |
Adresa: |
Karlovy Vary, Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Jiří Petr
|
Neaktivní
od 16.10.2000
|
člen představenstva |
30.05.1996 |
Adresa: |
Karlovy Vary, Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Václav Chvastek
|
Neaktivní
od 16.10.2000
|
předseda představenstva |
30.05.1996 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Jiří Petr
|
Neaktivní
od 16.10.2000
|
člen představenstva |
30.05.1996 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Václav Volf r.č. 340925/092
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
člen |
22.12.1993 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Jan Vrbata
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
Předseda |
22.12.1993 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
ing. František Vlk
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
Místopředseda |
22.12.1993 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Věra Volfová
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen |
22.12.1993 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Stanislav Douša
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen |
22.12.1993 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Bohumil Šiler
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen |
22.12.1993 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Václav Volf r.č. 340925/092
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
člen |
22.12.1993 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
JAN VRBATA
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
Předseda |
22.12.1993 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. FRANTIŠEK VLK
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
Místopředseda |
22.12.1993 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Věra Volfová
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen |
22.12.1993 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
STANISLAV DOUŠA
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen |
22.12.1993 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Bohumil Šiler
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen |
22.12.1993 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Jan Vrbata
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
předseda |
15.11.1991 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
ing. František Vlk
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
místopředseda |
15.11.1991 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Věra Volfová
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
člen |
15.11.1991 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Stanislav Douša
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
člen |
15.11.1991 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Václav V o l f
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
člen |
15.11.1991 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
Bohumil Šiler
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
člen |
15.11.1991 |
Adresa: |
Karlovy Vary, tř. Krále Jiřího, 19 |
|
JAN VRBATA
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
předseda |
15.11.1991 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. FRANTIŠEK VLK
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
místopředseda |
15.11.1991 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Věra Volfová
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
člen |
15.11.1991 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
STANISLAV DOUŠA
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
člen |
15.11.1991 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Václav V o l f
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
člen |
15.11.1991 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|
Bohumil Šiler
|
Neaktivní
od 22.12.1993
|
člen |
15.11.1991 |
Adresa: |
36001, 20744668, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1703, 19, Krále Jiřího 1703/19, 36001 Karlovy Vary |
|