Mgr. ANDREA GIBFRIEDOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
Předsedkyně výboru |
11.09.2020 |
Adresa: |
34532, 6759556, Domažlice, Česká Kubice, Horní Folmava, 68 |
|
Mgr. ANDREA GIBFRIEDOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
Předsedkyně výboru |
11.09.2020 |
Adresa: |
34532, 6759556, Domažlice, Česká Kubice, Horní Folmava, 68, Horní Folmava 68, 34532 Česká Kubice |
|
Mgr. ANDREA HALAMOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2020
|
Předsedkyně výboru |
09.09.2020 |
Adresa: |
34532, 6759556, Domažlice, Česká Kubice, Horní Folmava, 68 |
|
Mgr. ANDREA HALAMOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2020
|
Předsedkyně výboru |
09.09.2020 |
Adresa: |
34532, 6759556, Domažlice, Česká Kubice, Horní Folmava, 68, Horní Folmava 68, 34532 Česká Kubice |
|
Mgr. ANDREA HALAMOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
Předsedkyně výboru |
18.01.2019 |
Adresa: |
34506, 6741606, Domažlice, Všeruby, Brůdek, 14 |
|
Ing. LUBOMÍR VALENTA
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
Místopředseda výboru |
18.01.2019 |
Adresa: |
30100, 24548162, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 1898, 40 |
|
Mgr. ANDREA HALAMOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
Předsedkyně výboru |
18.01.2019 |
Adresa: |
34506, 6741606, Domažlice, Všeruby, Brůdek, 14, Brůdek 14, 34506 Všeruby |
|
Ing. LUBOMÍR VALENTA
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
Místopředseda výboru |
18.01.2019 |
Adresa: |
30100, 24548162, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 1898, 40, Čermákova 1898/40, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
LEOŠ ČERMÁK
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
člen výboru |
19.09.2018 |
Adresa: |
34401, 40120210, Domažlice, Česká Kubice, Starý Spálenec |
|
LEOŠ ČERMÁK
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
člen výboru |
19.09.2018 |
Adresa: |
34401, 40120210, Domažlice, Česká Kubice, Starý Spálenec, Starý Spálenec č.ev. 17, 34401 Česká Kubice |
|
JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
člen výboru |
04.11.2015 |
Adresa: |
34509, 28335848, Domažlice, Pocinovice, Pocinovice, 284 |
|
JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 18.01.2019
|
člen výboru |
04.11.2015 |
Adresa: |
34509, 28335848, Domažlice, Pocinovice, Pocinovice, 284, č.p. 284, 34509 Pocinovice |
|
JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
34525, 6860176, Bělá nad Radbuzou, Smolov, 56 |
|
LEOŠ ČERMÁK
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
člen výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
14300, 21853916, Praha, Kamýk, Imrychova, 883, 9 |
|
JAN SKLÁDAL
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
předseda výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
34401, 6804136, Mrákov, Mlýneček, 17 |
|
VÁCLAV MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
člen výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
34545, 6738010, Blížejov, Blížejov, 150 |
|
ZDENĚK TOMAN
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
člen výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
34534, 6801544, Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem, 82 |
|
JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
34525, 6860176, Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Smolov, 56, Smolov 56, 34525 Bělá nad Radbuzou |
|
LEOŠ ČERMÁK
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
člen výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
14300, 21853916, Praha, Kamýk, Imrychova, 883, 9, Imrychova 883/9, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JAN SKLÁDAL
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
předseda výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
34401, 6804136, Domažlice, Mrákov, Mlýneček, 17, Mlýneček 17, 34401 Mrákov |
|
VÁCLAV MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
člen výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
34545, 6738010, Domažlice, Blížejov, Blížejov, 150, č.p. 150, 34545 Blížejov |
|
ZDENĚK TOMAN
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
člen výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
34534, 6801544, Domažlice, Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem, 82, č.p. 82, 34534 Klenčí pod Čerchovem |
|