Ing. Zdeněk Pernica
|
Neaktivní
od 07.12.2005
|
jednatel |
08.07.2005 |
Adresa: |
25092, 21323763, Šestajovice, Husova, 102/14 |
|
Ing. Zdeněk Pernica
|
Neaktivní
od 07.12.2005
|
jednatel |
08.07.2005 |
Adresa: |
25092, 21323763, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Husova, 102, 14, Husova 102/14, 25092 Šestajovice |
|
Ing. Vlastimil Jirásek
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
4, Cheb, Františkovy Lázně, Dlouhá, 401/1A |
|
Ing. Josef Střelka
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
30827515, Praha-východ, Mnichovice, K Myšlínu, 728 |
|
Ing. Vlastimil Jirásek
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
401/1A, Cheb, Františkovy Lázně, Dlouhá, Dlouhá 401/1A, Františkovy Lázně, okres: Cheb, Česká republika |
|
Ing. JOSEF STŘELKA
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
jednatel |
27.04.1999 |
Adresa: |
25164, 30827515, Praha-východ, Mnichovice, Mnichovice, K Myšlínu, 728, K Myšlínu 728, 25164 Mnichovice |
|
Ing. Vlastimil Jirásek
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
13.03.1996 |
Adresa: |
12971987, Cheb, Františkovy Lázně, Májová, 13 |
|
Ing. Josef Střelka
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
13.03.1996 |
Adresa: |
21819301, Praha 4, Praha 4, Štichova, 591 |
|
Oldřich Holý
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
jednatel |
13.03.1996 |
Adresa: |
1, Cheb, Luby u Chebu, Hřbitovní, 457 |
|
Ing. Vlastimil Jirásek
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
13.03.1996 |
Adresa: |
35101, 12971987, Cheb, Františkovy Lázně, Františkovy Lázně, Májová, 318, 13, Májová 318/13, 35101 Františkovy Lázně |
|
ing. Josef Střelka
|
Neaktivní
od 27.04.1999
|
jednatel |
13.03.1996 |
Adresa: |
14900, 21819301, Praha, Háje, Štichova, 591, 5, Štichova 591/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Oldřich Holý
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
jednatel |
13.03.1996 |
Adresa: |
35137, 12979422, Cheb, Luby, Luby, Hřbitovní, 457, Hřbitovní 457, 35137 Luby |
|
.
|
Neaktivní
od 13.03.1996
|
|
22.08.1991 |
|