Ing. JAROSLAV ROT
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.05.2024 |
Adresa: |
34525, 82336008, Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Železná, 50, Železná 50, 34525 Bělá nad Radbuzou |
|
ing. JAROSLAV ROT
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.10.2015 |
Adresa: |
33601, 7057008, Plzeň-jih, Únětice, Únětice, 50 |
|
Ing. MILOSLAV BÁRTÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
33601, 20759061, Blovice, Blovice, Družstevní, 847 |
|
Ing. MILOSLAV BÁRTÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
33601, 20759061, Plzeň-jih, Blovice, Blovice, Družstevní, 847, Družstevní 847, 33601 Blovice |
|
JINDŘICH KARHAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.08.2013 |
Adresa: |
11800, 21697639, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Šporkova, 319, 8 |
|
JINDŘICH KARHAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.08.2013 |
Adresa: |
11800, 21697639, Praha, Malá Strana, Šporkova, 319, 8, Šporkova 319/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. JAROSLAV ROT
|
Neaktivní
od 24.05.2024
|
Jednatel |
24.10.2015 |
Adresa: |
33601, 7057008, Plzeň-jih, Únětice, Únětice, 50, č.p. 50, 33601 Únětice |
|
Jindřich Karhan
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
Jednatel |
22.03.2006 |
Adresa: |
11800, 21697639, Praha 1, Šporkova, 319/8 |
|
JINDŘICH KARHAN
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
Jednatel |
22.03.2006 |
Adresa: |
11800, 21697639, Praha, Malá Strana, Šporkova, 319, 8, Šporkova 319/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Jindřich Karhan
|
Neaktivní
od 22.03.2006
|
Jednatel |
11.06.1993 |
Adresa: |
904911, Merklín, Na výsluní, 341 |
|
ing. Miloslav Bártík
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
Jednatel |
11.06.1993 |
Adresa: |
20759061, Plzeň-jih, Blovice, Družstevní, 847 |
|
ing. Vladimír Jílek
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
Jednatel |
11.06.1993 |
|
ing. Jaroslav Rot
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
Jednatel |
11.06.1993 |
|
Jindřich Karhan
|
Neaktivní
od 22.03.2006
|
Jednatel |
11.06.1993 |
Adresa: |
33452, 904911, Plzeň-jih, Merklín, Merklín, Na Výsluní, 341, Na Výsluní 341, 33452 Merklín |
|
Ing. MILOSLAV BÁRTÍK
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
Jednatel |
11.06.1993 |
Adresa: |
33601, 20759061, Plzeň-jih, Blovice, Blovice, Družstevní, 847, Družstevní 847, 33601 Blovice |
|
ing. Vladimír Jílek
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
Jednatel |
11.06.1993 |
Adresa: |
39301, 8804290, Pelhřimov, Čížkov, Čížkov, 52, č.p. 52, 39301 Čížkov |
|
ing. Jaroslav Rot
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
Jednatel |
11.06.1993 |
Adresa: |
50, Únětice, Únětice 50, Česká republika |
|
ing. Vladimír Jílek
|
Neaktivní
od 11.06.1993
|
výkonný ředitel |
21.05.1991 |
|
ing. Vladimír Jílek
|
Neaktivní
od 11.06.1993
|
výkonný ředitel |
21.05.1991 |
Adresa: |
., ., Česká republika |
|