PAVEL SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
46601, 12171271, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 1016, 20 |
|
PAVEL SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
46601, 12171271, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 1016, 20, Revoluční 1016/20, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Jaroslav Schneider
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
jednatel |
26.02.2003 |
Adresa: |
46015, 23723670, Liberec, Sněhurčina, 686 |
|
Jaroslav Schneider
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
jednatel |
26.02.2003 |
Adresa: |
46015, 23723670, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Sněhurčina, 686, 25, Sněhurčina 686/25, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Petr Kremer
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
Jednatel |
21.03.2002 |
Adresa: |
12169404, Jablonec nad Nisou, Máchova, 14/786 |
|
Petr Kremer
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
Jednatel |
21.03.2002 |
Adresa: |
46601, 12169404, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Máchova, 786, 14, Máchova 786/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Petr Kremer
|
Neaktivní
od 21.03.2002
|
Jednatel |
06.10.1994 |
Adresa: |
Jablonec nad Nisou, S.K.Neumana, 10 |
|
Petr Kremer
|
Neaktivní
od 21.03.2002
|
Jednatel |
06.10.1994 |
Adresa: |
46604, 12196959, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, S. K. Neumanna, 3671, 10, S. K. Neumanna 3671/10, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
Stanislav Kremer
|
Neaktivní
od 06.10.1994
|
Zástupce obchodního vedoucího |
01.10.1991 |
Adresa: |
19171757, Brno, Antonínská, 20 |
|
Stanislav Kremer
|
Neaktivní
od 06.10.1994
|
Zástupce obchodního vedoucího |
01.10.1991 |
Adresa: |
60200, 19171757, Brno-město, Brno, Veveří, Antonínská, 565, 20, Antonínská 565/20, Veveří, 60200 Brno |
|
Stanislav Kremer
|
Neaktivní
od 01.10.1991
|
Zástupce obchodního vedoucího |
22.05.1991 |
Adresa: |
19099223, Brno, Údolní, 25 |
|
Petr Kremer
|
Neaktivní
od 06.10.1994
|
Obchodní vedoucí |
22.05.1991 |
Adresa: |
Jablonec nad Nisou, S.K.Neumana, 10 |
|
Stanislav Kremer
|
Neaktivní
od 01.10.1991
|
Zástupce obchodního vedoucího |
22.05.1991 |
Adresa: |
60200, 19099223, Brno-město, Brno, Brno-město, Údolní, 528, 25, Údolní 528/25, Brno-město, 60200 Brno |
|
Petr Kremer
|
Neaktivní
od 06.10.1994
|
Obchodní vedoucí |
22.05.1991 |
Adresa: |
46604, 12196959, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, S. K. Neumanna, 3671, 10, S. K. Neumanna 3671/10, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|