PER ERIK STÖMNE
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
28.05.2020 |
Adresa: |
S-24651, Löddeköpinge, Nattviolvägen 39 |
|
PER ERIK STÖMNE
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
28.05.2020 |
Adresa: |
Löddeköpinge, Nattviolvägen 39, S-24651, Nattviolvägen 39, S-24651 Löddeköpinge, Švédsko |
|
Ing. VILÉM URBÁNEK
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
předseda představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
18200, 22369023, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Kubíkova, 1178, 5 |
|
Ing. VILÉM URBÁNEK
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
předseda představenstva |
22.06.2015 |
Adresa: |
18200, 22369023, Praha, Kobylisy, Kubíkova, 1178, 5, Kubíkova 1178/5, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. VILÉM URBÁNEK
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
předseda představenstva |
23.01.2015 |
Adresa: |
11000, 21715131, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Kaprova, 49, 8 |
|
Ing. VILÉM URBÁNEK
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
předseda představenstva |
23.01.2015 |
Adresa: |
11000, 21715131, Praha, Staré Město, Kaprova, 49, 8, Kaprova 49/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Vilém Urbánek
|
Neaktivní
od 23.01.2015
|
předseda představenstva |
16.11.2004 |
Adresa: |
21715131, Praha 1, Praha 1, Kaprova, 8 |
|
Ing. VILÉM URBÁNEK
|
Neaktivní
od 23.01.2015
|
předseda představenstva |
16.11.2004 |
Adresa: |
11000, 21715131, Praha, Staré Město, Kaprova, 49, 8, Kaprova 49/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Vilém Urbánek
|
Neaktivní
od 16.11.2004
|
předseda představenstva |
02.10.1998 |
Adresa: |
21715131, Praha 1, Praha 1, Kaprova, 8 |
|
Ing. Jan Konyarik
|
Neaktivní
od 16.11.2004
|
místopředseda představenstva |
02.10.1998 |
Adresa: |
Tábor, Soběslav, Komenského, 2/I. |
|
Ing. Jan Konyarik
|
Neaktivní
od 16.11.2004
|
místopředseda představenstva |
02.10.1998 |
Adresa: |
2/I., Tábor, Soběslav, Komenského, Komenského 2/I., Soběslav, okres: Tábor, Česká republika |
|
Ing. VILÉM URBÁNEK
|
Neaktivní
od 16.11.2004
|
předseda představenstva |
02.10.1998 |
Adresa: |
11000, 21715131, Praha, Staré Město, Kaprova, 49, 8, Kaprova 49/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Vilém Urbánek
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
21715131, Praha 1, Kaprova, 8 |
|
Ing. Jan Konyarik
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
Soběslav, Komenského, 2/I. |
|
Renáta Urbánková
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
22320768, Praha 8, Lodžská, 465 |
|
Ing. VILÉM URBÁNEK
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
11000, 21715131, Praha, Staré Město, Kaprova, 49, 8, Kaprova 49/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Jan Konyarik
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
2/I., Soběslav, Komenského, Komenského 2/I., Soběslav, Česká republika |
|
Renáta Urbánková
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
|
20.05.1998 |
Adresa: |
18100, 22320768, Praha, Bohnice, Lodžská, 465, 12, Lodžská 465/12, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Per Erik S t o m m e
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Člen představenstva |
11.04.1991 |
Adresa: |
S-26l 3l Landskrona, Švédsko, Kunsgatan l6 |
|
ing. Josef Grus
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Ředitel společnosti |
11.04.1991 |
Adresa: |
12189880, Jablonec nad Nisou, Na ostrohu, 25 |
|
Ake Jacobson
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Předseda představenstva |
11.04.1991 |
Adresa: |
S-26l 3l Landskrona, Švédsko, Kunsgatan l6 |
|
Per Erik S t o m m e
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Člen představenstva |
11.04.1991 |
Adresa: |
S-26l 3l Landskrona, Švédsko, Kunsgatan l6, Kunsgatan l6, S-26l 3l Landskrona, Švédsko, Česká republika |
|
ing. Josef Grus
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Ředitel společnosti |
11.04.1991 |
Adresa: |
46601, 12189880, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Na Ostrohu, 3388, 25, Na Ostrohu 3388/25, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Ake Jacobson
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Předseda představenstva |
11.04.1991 |
Adresa: |
S-26l 3l Landskrona, Švédsko, Kunsgatan l6, Kunsgatan l6, S-26l 3l Landskrona, Švédsko, Česká republika |
|