PAVEL LINDNER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
69301, 10192492, Hustopeče, Hustopeče, Dukelské nám., 2, 2 |
|
PAVEL LINDNER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
69301, 10192492, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Dukelské nám., 2, 2, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče |
|
Pavel Lindner
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
18.11.1996 |
Adresa: |
10190481, Břeclav, Zaječí, Hlavní, 260 |
|
Pavel Lindner
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
18.11.1996 |
Adresa: |
69105, 10190481, Břeclav, Zaječí, Zaječí, Hlavní, 260, Hlavní 260, 69105 Zaječí |
|
Jana Klosová
|
Neaktivní
od 18.11.1996
|
jednatel |
14.02.1996 |
Adresa: |
10187987, Břeclav, Zaječí, Školní, 9 |
|
Jana Klosová
|
Neaktivní
od 18.11.1996
|
jednatel |
14.02.1996 |
Adresa: |
69105, 10187987, Břeclav, Zaječí, Zaječí, Školní, 9, Školní 9, 69105 Zaječí |
|
Marie Škrabalová
|
Neaktivní
od 14.02.1996
|
jednatel |
03.05.1993 |
Adresa: |
10201360, Hustopeče, Družstevní, 19 |
|
Marie Škrabalová
|
Neaktivní
od 14.02.1996
|
jednatel |
03.05.1993 |
Adresa: |
69301, 10201360, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Družstevní, 899, 19, Družstevní 899/19, 69301 Hustopeče |
|
ing. Lubomír Girašek
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
jednatel |
19.12.1991 |
Adresa: |
100, Břeclav, Charvatská Nová Ves, Na valtické 2 |
|
ing. Lubomír Girašek
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
jednatel |
19.12.1991 |
Adresa: |
Břeclav, Charvatská Nová Ves, Na valtické 2, Na valtické 2, Břeclav, Charvatská Nová Ves, Česká republika |
|