YEVHEN ARAKANTSEV
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.04.2024 |
|
MAREK WALA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2021 |
Adresa: |
38801, 8998060, Strakonice, Blatná, Blatná, Spálená, 404 |
|
YEVHEN ARAKANTSEV
|
Neaktivní
od 05.04.2024
|
Jednatel |
20.06.2023 |
Adresa: |
38801, 9004769, Strakonice, Blatná, Blatná, náměstí J. A. Komenského, 1076, náměstí J. A. Komenského 1076, 38801 Blatná |
|
MAREK WALA
|
Neaktivní
od 20.06.2023
|
jednatel |
14.07.2021 |
Adresa: |
38801, 8998060, Strakonice, Blatná, Blatná, Spálená, 404, Spálená 404, 38801 Blatná |
|
MAREK WALA
|
Neaktivní
od 14.07.2021
|
jednatel |
16.02.2021 |
Adresa: |
73701, 5761832, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, náměstí ČSA, 1, 1 |
|
MAREK WALA
|
Neaktivní
od 14.07.2021
|
jednatel |
16.02.2021 |
Adresa: |
73701, 5761832, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, náměstí ČSA, 1, 1, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín |
|
DEBORAH FAVOUR DUDA
|
Neaktivní
od 16.02.2021
|
jednatel |
23.03.2017 |
Adresa: |
38801, 8996091, Strakonice, Blatná, Blatná, náměstí Míru, 209 |
|
DEBORAH FAVOUR DUDA
|
Neaktivní
od 16.02.2021
|
jednatel |
23.03.2017 |
Adresa: |
38801, 8996091, Strakonice, Blatná, Blatná, náměstí Míru, 209, náměstí Míru 209, 38801 Blatná |
|
Ing. Karel Cimbura
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
Jednatel |
04.11.1991 |
Adresa: |
3096807, Benešov, Kondrac, 96 |
|
Miloš Horák
|
Neaktivní
od 23.03.2017
|
Jednatel |
04.11.1991 |
Adresa: |
Benešov u Prahy, Tyršova, 173 |
|
Ing. Karel Cimbura
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
Jednatel |
04.11.1991 |
Adresa: |
25801, 3096807, Benešov, Kondrac, Kondrac, 96, č.p. 96, 25801 Kondrac |
|
Miloš Horák
|
Neaktivní
od 23.03.2017
|
Jednatel |
04.11.1991 |
Adresa: |
25601, 2936577, Benešov, Benešov, Benešov, Tyršova, 173, Tyršova 173, 25601 Benešov |
|