Ing. MARTIN HRDLIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.09.2023 |
Adresa: |
26601, 1519212, Beroun, Tetín, Tetín, nám. 9. května, 45, nám. 9. května 45, 26601 Tetín |
|
Ing. KATEŘINA HRDLIČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
26601, 26074079, Tetín, Tetín, Na Průhonech, 270 |
|
Ing. KATEŘINA HRDLIČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
26601, 26074079, Beroun, Tetín, Tetín, Na Průhonech, 270, Na Průhonech 270, 26601 Tetín |
|
Ing. MARTIN HRDLIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
26601, 1519212, Beroun, Tetín, Tetín, nám. 9. května, 45 |
|
Ing. JAN FLORIÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
19000, 22515861, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Teplická, 283, 14 |
|
Ing. Jan Floriánek
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
19000, 22515861, Praha, Střížkov, Teplická, 283, 14, Teplická 283/14, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. MARTIN HRDLIČKA
|
Neaktivní
od 15.09.2023
|
Jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
26601, 1519212, Beroun, Tetín, Tetín, nám. 9. května, 45, nám. 9. května 45, 26601 Tetín |
|
Ing. Jan Floriánek
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
Jednatel |
08.07.2009 |
Adresa: |
19000, 22515861, Praha 8, Teplická, 283/14 |
|
Ing. Jan Floriánek
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
Jednatel |
08.07.2009 |
Adresa: |
19000, 22515861, Praha, Střížkov, Teplická, 283, 14, Teplická 283/14, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Miroslav Hrdlička
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
Jednatel |
19.06.2002 |
Adresa: |
15800, 22707271, Praha 5, Praha 5, Nušlova, 2279 |
|
Ing. Miroslav Hrdlička
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
Jednatel |
19.06.2002 |
Adresa: |
15800, 22707271, Praha, Stodůlky, Nušlova, 2279, 23, Nušlova 2279/23, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Miroslav Hrdlička
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
Jednatel |
16.09.1991 |
Adresa: |
18100, 22398660, Praha 8, Lešenská, 535 |
|
Ing. Martin Hrdlička
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
Jednatel |
16.09.1991 |
Adresa: |
okr. Beroun, Tetín čp. 45 |
|
Ing. Miroslav Hrdlička
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
Jednatel |
16.09.1991 |
Adresa: |
18100, 22398660, Praha, Troja, Lešenská, 535, 7, Lešenská 535/7, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Martin Hrdlička
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
Jednatel |
16.09.1991 |
Adresa: |
okr. Beroun, Tetín čp. 45, Tetín čp. 45, okr. Beroun, Česká republika |
|