ing. JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
ředitel |
13.07.2022 |
Adresa: |
29306, 25537709, Mladá Boleslav, Bradlec, Bradlec, K Rybníčkům, 270 |
|
ing. VÁCLAV ŠOS
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
obchodní vedoucí |
13.07.2022 |
Adresa: |
26801, 1546783, Beroun, Tlustice, Tlustice, 226 |
|
ing. JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
ředitel |
13.07.2022 |
Adresa: |
29306, 25537709, Mladá Boleslav, Bradlec, Bradlec, K Rybníčkům, 270, K Rybníčkům 270, 29306 Bradlec |
|
ing. VÁCLAV ŠOS
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
obchodní vedoucí |
13.07.2022 |
Adresa: |
26801, 1546783, Beroun, Tlustice, Tlustice, 226, č.p. 226, 26801 Tlustice |
|
Václav Jakubův
|
Neaktivní
od 29.04.1992
|
obchodní vedoucí |
02.10.1991 |
Adresa: |
14000, Praha 4, M.Pujmanové, 15/887 |
|
ing. Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
ředitel |
02.10.1991 |
Adresa: |
29301, 21252416, Mladá Boleslav, 17.listopadu, 1176 |
|
ing. Václav Šos
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
obchodní vedoucí |
02.10.1991 |
Adresa: |
26801, Hořovice, Tlustice, 226 |
|
Václav Jakubův
|
Neaktivní
od 29.04.1992
|
obchodní vedoucí |
02.10.1991 |
Adresa: |
14000, 21967687, Praha, Podolí, Pujmanové, 887, 15, Pujmanové 887/15, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
ing. Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
ředitel |
02.10.1991 |
Adresa: |
29301, 21252416, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1176, 17. listopadu 1176, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
ing. VÁCLAV ŠOS
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
obchodní vedoucí |
02.10.1991 |
Adresa: |
26801, 1546783, Beroun, Tlustice, Tlustice, 226, č.p. 226, 26801 Tlustice |
|