JOSEF STARKL
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2021 |
|
JOSEF STARKL
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
28601, 11639717, Chotusice, Druhanice, 2 |
|
JOSEF STARKL
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
28601, 11639717, Kutná Hora, Chotusice, Druhanice, 2, Druhanice 2, 28601 Chotusice |
|
Josef Starkl
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
25.10.2007 |
Adresa: |
11639717, Kutná Hora, Druhanice, 2 |
|
JOSEF STARKL
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
25.10.2007 |
Adresa: |
28601, 11639717, Kutná Hora, Chotusice, Druhanice, 2, Druhanice 2, 28601 Chotusice |
|
Josef Starkl
|
Neaktivní
od 25.10.2007
|
jednatel |
28.05.2003 |
Adresa: |
11639717, Kutná Hora, Druhanice, č.p. 2 |
|
JOSEF STARKL
|
Neaktivní
od 25.10.2007
|
jednatel |
28.05.2003 |
Adresa: |
28601, 11639717, Kutná Hora, Chotusice, Druhanice, 2, Druhanice 2, 28601 Chotusice |
|
Josef Starkl
|
Neaktivní
od 25.10.2007
|
jednatel |
21.10.1993 |
Adresa: |
Čáslav, Spudilova, 555 |
|
Josef Starkl
|
Neaktivní
od 25.10.2007
|
jednatel |
21.10.1993 |
Adresa: |
555, Čáslav, Spudilova, Spudilova 555, Čáslav, Česká republika |
|
Josef Starkl
|
Neaktivní
od 21.10.1993
|
Ředitel společnosti |
10.10.1991 |
Adresa: |
3430 Tulln, Rakousko, Frauenhofen |
|
Josef Starkl
|
Neaktivní
od 21.10.1993
|
Ředitel společnosti |
10.10.1991 |
Adresa: |
3430 Tulln, Rakousko, Frauenhofen, Frauenhofen, 3430 Tulln, Rakousko, Česká republika |
|