CarTec Group a.s.
06657206 |
Aktivní
|
jednatel |
13.08.2020 |
Adresa: |
10000, 22635378, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Průběžná, 3123, 80 |
|
CarTec Group a.s.
06657206 |
Aktivní
|
jednatel |
13.08.2020 |
Adresa: |
10000, 22635378, Praha, Strašnice, Průběžná, 3123, 80, Průběžná 3123/80, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Karel Kadlec
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
jednatel |
10.04.2015 |
Adresa: |
72526, 27363236, Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova, 636 |
|
Ing. Karel Kadlec
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
jednatel |
10.04.2015 |
Adresa: |
72526, 27363236, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova, 636, Bajgarova 636, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
Ing. Pavel Hýsek
|
Neaktivní
od 10.04.2015
|
jednatel |
04.07.2007 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha 4, Matúškova, 801/15 |
|
Ing. Jan Štědrý
|
Neaktivní
od 10.04.2015
|
jednatel |
04.07.2007 |
Adresa: |
15800, 22689478, Praha 5, U Kříže, 584/30 |
|
Ing. PAVEL HÝSEK
|
Neaktivní
od 10.04.2015
|
jednatel |
04.07.2007 |
Adresa: |
14900, 21821372, Praha, Háje, Matúškova, 801, 15, Matúškova 801/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jan Štědrý
|
Neaktivní
od 10.04.2015
|
jednatel |
04.07.2007 |
Adresa: |
15800, 22689478, Praha, Jinonice, U kříže, 584, 30, U kříže 584/30, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Václav Kokoška
|
Neaktivní
od 04.07.2007
|
jednatel |
26.01.2005 |
Adresa: |
21971668, Praha 4, U Drůbežárny, 164 |
|
Milan Špáta
|
Neaktivní
od 04.07.2007
|
jednatel |
26.01.2005 |
Adresa: |
Praha 10, Kralovická, 2297/48 |
|
Ing. Václav Kokoška
|
Neaktivní
od 04.07.2007
|
jednatel |
26.01.2005 |
Adresa: |
14900, 21971668, Praha, Šeberov, U drůbežárny, 164, U drůbežárny 164, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
Milan Špáta
|
Neaktivní
od 04.07.2007
|
jednatel |
26.01.2005 |
Adresa: |
2297/48, Praha 10, Kralovická, Kralovická 2297/48, Praha 10, Česká republika |
|
ing. Václav Bezr
|
Neaktivní
od 26.01.2005
|
Jednatel |
02.07.1993 |
Adresa: |
22182268, Praha 6, Čínská, 773/1 |
|
Ing. Václav Bezr
|
Neaktivní
od 26.01.2005
|
Jednatel |
02.07.1993 |
Adresa: |
16000, 22182268, Praha, Bubeneč, Čínská, 773, 1, Čínská 773/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
.
|
Neaktivní
od 02.07.1993
|
|
31.05.1991 |
|
.
|
Neaktivní
od 02.07.1993
|
|
31.05.1991 |
Adresa: |
., ., Česká republika |
|