SLAVOMÍR HRINKO
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
13000, 21766401, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jičínská, 2348, 10 |
|
SLAVOMÍR HRINKO
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
13000, 21766401, Praha, Vinohrady, Jičínská, 2348, 10, Jičínská 2348/10, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. DANIEL SLAVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
18100, 22397990, Hlavní město Praha, Praha, Troja, U Pentlovky, 469, 1 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha, Troja, U Pentlovky, 469, 1, U Pentlovky 469/1, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. DANIEL SLAVÍK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
27353, 1290291, Hostouň, Hostouň, Pod Kostelem, 56 |
|
Mgr. DANIEL SLAVÍK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
27353, 1290291, Kladno, Hostouň, Hostouň, Pod Kostelem, 56, Pod Kostelem 56, 27353 Hostouň |
|
SLAVOMÍR HRINKO
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
10600, 26075016, Praha 10, Záběhlice, Střemchová, 3162, 3 |
|
SLAVOMÍR HRINKO
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
10600, 26075016, Praha, Záběhlice, Střemchová, 3162, 3, Střemchová 3162/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Mgr. DANIEL SLAVÍK
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha 8, Troja, U Pentlovky, 469, 1 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha, Troja, U Pentlovky, 469, 1, U Pentlovky 469/1, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Slavomír Hrinko
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
01.02.2006 |
Adresa: |
15200, 25463071, Praha 5, Hlubočepy, Trnkovo náměstí, 2/1112 |
|
Slavomír Hrinko
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
01.02.2006 |
Adresa: |
15200, 25463071, Praha, Hlubočepy, Trnkovo náměstí, 1112, 2, Trnkovo náměstí 1112/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Marcel Benda
|
Neaktivní
od 25.03.2008
|
jednatel |
10.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21869227, Praha 4, Na strži, 55 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
10.11.2003 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha 8, U Pentlovky, 469 |
|
Ing. MARCEL BENDA
|
Neaktivní
od 25.03.2008
|
jednatel |
10.11.2003 |
Adresa: |
14000, 21869227, Praha, Krč, Na strži, 1196, 55, Na strži 1196/55, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
10.11.2003 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha, Troja, U Pentlovky, 469, 1, U Pentlovky 469/1, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Marcel Benda
|
Neaktivní
od 10.11.2003
|
jednatel |
13.12.1994 |
Adresa: |
14000, 21869227, Praha 4, Na strži, 55 |
|
Marcel Benda
|
Neaktivní
od 10.11.2003
|
jednatel |
13.12.1994 |
Adresa: |
14000, 21869227, Praha, Krč, Na strži, 1196, 55, Na strži 1196/55, Krč, 14000 Praha 4 |
|
ing. Peter Fellegi
|
Neaktivní
od 10.03.1998
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Leopoldova, 2O45 |
|
Ing. Peter Fellegi
|
Neaktivní
od 10.03.1998
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
14900, 21846065, Praha, Chodov, Leopoldova, 2045, 20, Leopoldova 2045/20, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Karl Heinz Hauptmann
|
Neaktivní
od 28.09.1993
|
jednatel |
17.09.1992 |
Adresa: |
11000, 21693854, Praha 1, Břehová, 6 |
|
Karl Heinz Hauptmann
|
Neaktivní
od 28.09.1993
|
jednatel |
17.09.1992 |
Adresa: |
11000, 21693854, Praha, Josefov, Břehová, 209, 6, Břehová 209/6, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Adrian Friend
|
Neaktivní
od 17.09.1992
|
člen správní rady |
22.07.1991 |
Adresa: |
London W 41 EN, Fairfax,Road |
|
Vladimír Hendrych
|
Neaktivní
od 17.09.1992
|
člen správní rady |
22.07.1991 |
Adresa: |
19000, 22451854, Praha 9, U jeslí, 2263 |
|
Adrian Friend
|
Neaktivní
od 17.09.1992
|
člen správní rady |
22.07.1991 |
Adresa: |
London W 41 EN, Fairfax,Road, Fairfax,Road, London W 41 EN, Česká republika |
|
Vladimír Hendrych
|
Neaktivní
od 17.09.1992
|
člen správní rady |
22.07.1991 |
Adresa: |
19300, 22451854, Praha, Horní Počernice, U jeslí, 2263, 8, U jeslí 2263/8, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|