Michal Přítel
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
předseda představenstva |
24.01.2006 |
Adresa: |
18600, 22353003, Praha 8, Karlín, Šaldova, 431/22 |
|
Ing. Jiří Laurin
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
člen |
24.01.2006 |
Adresa: |
16000, 22193413, Praha 6, Nad Šárkou, 58 |
|
Ing. René Teissing
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
člen |
24.01.2006 |
Adresa: |
15000, 22769943, Praha 5, U kříže, 11 |
|
Michal Přítel
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
předseda představenstva |
24.01.2006 |
Adresa: |
18600, 22353003, Praha, Karlín, Šaldova, 431, 22, Šaldova 431/22, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. Jiří Laurin
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
člen |
24.01.2006 |
Adresa: |
16000, 22193413, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 766, 58, Nad Šárkou 766/58, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. René Teissing
|
Neaktivní
od 14.04.2011
|
člen |
24.01.2006 |
Adresa: |
15800, 22769943, Praha, Jinonice, U kříže, 626, 11, U kříže 626/11, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Michal Přítel
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
člen představenstva |
04.01.2003 |
Adresa: |
22353003, Praha 8, Praha 8, Šaldova, 22/431 |
|
Ing. Jiří Laurin
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
předseda představenstva |
04.01.2003 |
Adresa: |
16000, 22198865, Praha 6, Praha 6, Nad Šárkou, 68 |
|
Jana Laurinová
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
člen představenstva |
04.01.2003 |
Adresa: |
999999999, Praha 4, Praha 4, Gončarenkova, 3 |
|
Ing. Michal Přítel
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
člen představenstva |
04.01.2003 |
Adresa: |
18600, 22353003, Praha, Karlín, Šaldova, 431, 22, Šaldova 431/22, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. JIŘÍ LAURIN
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
předseda představenstva |
04.01.2003 |
Adresa: |
16000, 22198865, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1204, 68, Nad Šárkou 1204/68, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jana Laurinová
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
člen představenstva |
04.01.2003 |
Adresa: |
3, Praha 4, Praha 4, Gončarenkova, Gončarenkova 3, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Jiří Laurin
|
Neaktivní
od 04.01.2003
|
člen představenstva |
10.05.2000 |
Adresa: |
22198865, Praha 6, Praha 6, Nad Šárkou, 68 |
|
Ing. JIŘÍ LAURIN
|
Neaktivní
od 04.01.2003
|
člen představenstva |
10.05.2000 |
Adresa: |
16000, 22198865, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1204, 68, Nad Šárkou 1204/68, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Luboš Šmíd
|
Neaktivní
od 10.05.2000
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
4, Praha 5, Praha 5, V brůdku, 84 |
|
Ing. Jiří Laurin
|
Neaktivní
od 04.01.2003
|
předseda představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
14000, 5, Praha 4, Praha 4, Gončarenkova, 3 |
|
Ing. Jiří Klán
|
Neaktivní
od 04.01.2003
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
22474269, Praha 9, Praha 9, Želkovická, 658 |
|
Ing. Luboš Šmíd
|
Neaktivní
od 10.05.2000
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
84, Praha 5, Praha 5, V brůdku, V brůdku 84, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Ing. Jiří Laurin
|
Neaktivní
od 04.01.2003
|
předseda představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
3, Praha 4, Praha 4, Gončarenkova, 14000, Gončarenkova 3, 14000 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Jiří Klán
|
Neaktivní
od 04.01.2003
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
19014, 22474269, Praha, Klánovice, Želkovická, 658, Želkovická 658/12, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
ing. Jan Herman
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
předseda představenstva |
10.05.1994 |
Adresa: |
21773513, Praha 3, Rokycanova, 30 |
|
Karel Kříž
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
místopředseda představenstva |
10.05.1994 |
Adresa: |
3, Praha 10, Beimlerova, 936 |
|
Ing. jiří Laurin
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
člen představenstva |
10.05.1994 |
Adresa: |
14000, 5, Praha 4, Gončarenkova, 3 |
|
Ing. Michal Zouzal
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
člen představenstva |
10.05.1994 |
Adresa: |
22107673, Praha 5, Zdíkovská, 10 |
|
ing. Vladimír Velenský
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
člen představenstva |
10.05.1994 |
Adresa: |
4, Praha 4, Jasná, II-1339 |
|
ing. Jan Herman
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
předseda představenstva |
10.05.1994 |
Adresa: |
13000, 21773513, Praha, Žižkov, Rokycanova, 652, 30, Rokycanova 652/30, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Karel Kříž
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
místopředseda představenstva |
10.05.1994 |
Adresa: |
936, Praha 10, Beimlerova, Beimlerova 936, Praha 10, Česká republika |
|
Ing. jiří Laurin
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
člen představenstva |
10.05.1994 |
Adresa: |
3, Praha 4, Gončarenkova, 14000, Gončarenkova 3, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Michal Zouzal
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
člen představenstva |
10.05.1994 |
Adresa: |
15000, 22107673, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2973, 10, Zdíkovská 2973/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ing. Vladimír Velenský
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
člen představenstva |
10.05.1994 |
Adresa: |
14700, 21810389, Praha, Braník, Jasná II, 1339, 3, Jasná II 1339/3, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Laurin
|
Neaktivní
od 10.05.1994
|
předseda předst. |
29.11.1991 |
Adresa: |
14000, 5, Praha 4, Gončarenkova, 3 |
|
Ing. Jaroslav Kodet
|
Neaktivní
od 10.05.1994
|
místopředseda |
29.11.1991 |
Adresa: |
25101, 100, Říčany u Prahy, Halasova 337/5 |
|
Ing. Milan Reh
|
Neaktivní
od 10.05.1994
|
člen předst. |
29.11.1991 |
Adresa: |
14000, 21808481, Praha 4, Jílovská, 61 |
|
Ing. Jiří Laurin
|
Neaktivní
od 10.05.1994
|
předseda předst. |
29.11.1991 |
Adresa: |
3, Praha 4, Gončarenkova, 14000, Gončarenkova 3, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Kodet
|
Neaktivní
od 10.05.1994
|
místopředseda |
29.11.1991 |
Adresa: |
Říčany u Prahy, Halasova 337/5, 25101, Halasova 337/5, 25101 Říčany u Prahy, Česká republika |
|
Ing. Milan Reh
|
Neaktivní
od 10.05.1994
|
člen předst. |
29.11.1991 |
Adresa: |
14200, 21808481, Praha, Braník, Jílovská, 1160, 61, Jílovská 1160/61, Braník, 14200 Praha 4 |
|