ing. Evžen Stein
|
Neaktivní
od 29.01.2010
|
jednatel |
30.01.2002 |
Adresa: |
59301, 3438872, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Bočkova, 255 |
|
ing. Evžen Stein
|
Neaktivní
od 29.01.2010
|
jednatel |
30.01.2002 |
Adresa: |
59301, 3438872, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Bočkova, Bočkova 255, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
|
ing. Evžen Stein
|
Neaktivní
od 30.01.2002
|
jednatel |
06.12.1993 |
Adresa: |
21702705, Praha 1, Křemencova, 7 |
|
Dr. Karl Glatzel
|
Neaktivní
od 30.01.2002
|
jednatel |
06.12.1993 |
Adresa: |
22086676, Praha 5, Jindřicha Plachty, 25 |
|
ing. Evžen Stein
|
Neaktivní
od 30.01.2002
|
jednatel |
06.12.1993 |
Adresa: |
11000, 21702705, Praha, Nové Město, Křemencova, 186, 7, Křemencova 186/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Dr. Karl Glatzel
|
Neaktivní
od 30.01.2002
|
jednatel |
06.12.1993 |
Adresa: |
15000, 22086676, Praha, Smíchov, Jindřicha Plachty, 1139, 25, Jindřicha Plachty 1139/25, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Vladimír Bláha
|
Neaktivní
od 11.02.1992
|
ředitel |
17.05.1991 |
Adresa: |
14700, 21823405, Praha 4, V Hodkovičkách, 116/8 |
|
Ing. Evžen Stein
|
Neaktivní
od 06.12.1993
|
ředitel |
17.05.1991 |
Adresa: |
11000, 21730911, Praha 1, Žitná, 525/28 |
|
Dr. Karl Glatzel
|
Neaktivní
od 06.12.1993
|
ředitel |
17.05.1991 |
Adresa: |
100, Rakousko Wien, Plankeng. 6/38 |
|
Ing. Wolfgang Hirt
|
Neaktivní
od 06.12.1993
|
ředitel |
17.05.1991 |
Adresa: |
100, Rakousko Wien, Wollzeile 25 |
|
Ing. Vladimír Bláha
|
Neaktivní
od 11.02.1992
|
ředitel |
17.05.1991 |
Adresa: |
14700, 21823405, Praha, Hodkovičky, V Hodkovičkách, 116, 8, V Hodkovičkách 116/8, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Evžen Stein
|
Neaktivní
od 06.12.1993
|
ředitel |
17.05.1991 |
Adresa: |
12000, 21730911, Praha, Nové Město, Žitná, 525, 28, Žitná 525/28, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Dr. Karl Glatzel
|
Neaktivní
od 06.12.1993
|
ředitel |
17.05.1991 |
Adresa: |
Rakousko Wien, Plankeng. 6/38, Plankeng. 6/38, Rakousko Wien, Česká republika |
|
Ing. Wolfgang Hirt
|
Neaktivní
od 06.12.1993
|
ředitel |
17.05.1991 |
Adresa: |
Rakousko Wien, Wollzeile 25, Wollzeile 25, Rakousko Wien, Česká republika |
|